EP1322565 - UV-PHOTOSENSITIVE GESCHMOLZENE GERMANIUM-SILIKAT-GLÄSER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.07.2007 [2007/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Corning Incorporated 1 Riverfront Plaza Corning, NY 14831 / US | [N/P] |
Frühere [2003/27] | Für alle benannten Staaten CORNING INCORPORATED 1 Riverfront Plaza Corning, N.Y. 14831 / US | Erfinder | 01 /
BORRELLI, Nicholas, F. 935 West Water St. Elmira, NY 14905 / US | 02 /
HARES, George, B. 31 East Fourth Street Corning, NY 14831 / US | 03 /
SMITH, Charlene, M. 222 Watauga Avenue Corning, NY 14831 / US | [2003/27] | Vertreter | Marchant, James Ian Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [2003/27] | Marchant, James Ian Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01946162.3 | 06.06.2001 | [2003/27] | WO2001US18489 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000221811P | 31.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 221811 P | [2003/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0210083 | Datum: | 07.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1322565 | Datum: | 02.07.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.02.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 07.02.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.08.2005 | Klassifikation | IPC: | C03C3/064, C03C3/091, C03C3/118, G02B6/34, C03C23/00, C03C4/00, C03C4/04, G02B5/18, C03B19/02, C03B32/00 | [2005/28] | CPC: |
C03C3/118 (EP);
C03B19/02 (EP);
C03B32/00 (EP);
C03C17/3411 (EP);
C03C23/002 (EP);
C03C3/064 (EP);
C03C3/091 (EP);
C03C4/0085 (EP);
C03C4/04 (EP);
G02B6/12007 (EP);
G02B6/124 (EP);
G02B6/125 (EP);
C03B2201/21 (EP);
C03B2201/31 (EP);
C03C2201/21 (EP);
|
Frühere IPC [2003/27] | C03C3/064, C03C3/091, C03C3/118, G02B6/34 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/20] |
Frühere [2003/27] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UV-PHOTOSENSITIVE GESCHMOLZENE GERMANIUM-SILIKAT-GLÄSER | [2003/27] | Englisch: | UV PHOTOSENSITIVE MELTED GERMANO-SILICATE GLASSES | [2003/27] | Französisch: | VERRES A BASE DE GERMANO-SILICATE FONDU, PHOTOSENSIBLES AUX U.V. | [2003/27] | Eintritt in die regionale Phase | 19.02.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.02.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 19.02.2000 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.02.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.01.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 21.02.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/27] | 14.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.01.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/30] | 05.03.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.06.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [XP]US6229945 ; | [X]US6075625 ; | [X]US4097258 ; | [A]US6271160 ; | [A]US4390638 ; | [A]US4094689 |