EP1307640 - VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES STICKOXID (NOx)-SPEICHERKATALYSATORS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.04.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.03.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 15.04.2009 [2009/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2006/24] |
Frühere [2003/19] | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
SCHNAIBEL, Eberhard Hochstetterstrasse 1/5 71282 Hemmingen / DE | 02 /
WINKLER, Klaus Aichinger Strasse 44/1 71277 Rutesheim / DE | [2003/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01956311.3 | 11.07.2001 | [2003/19] | WO2001DE02595 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000136406 | 26.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10036406 | [2003/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0208584 | Datum: | 31.01.2002 | Sprache: | DE | [2002/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1307640 | Datum: | 07.05.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 31.01.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1307640 | Datum: | 14.06.2006 | Sprache: | DE | [2006/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.01.2002 | Klassifikation | IPC: | F01N9/00, F02D41/02 | [2003/19] | CPC: |
F01N3/208 (EP,US);
F01N3/0842 (EP,US);
F02D41/0275 (EP,US);
F02D41/146 (EP,US);
F02D41/2474 (EP,US);
F01N2560/025 (EP,US);
F01N2560/026 (EP,US);
F01N2610/02 (EP,US);
F01N2900/0418 (EP,US);
F02D41/1454 (EP,US);
F02D41/3029 (EP,US);
Y02A50/20 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [2004/21] |
Frühere [2003/19] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES STICKOXID (NOx)-SPEICHERKATALYSATORS | [2003/19] | Englisch: | METHOD FOR OPERATING A NITROGEN OXIDE (NOX) STORAGE CATALYST | [2003/19] | Französisch: | PROCEDE DE FONCTIONNEMENT D'UN CATALYSEUR ACCUMULATEUR D'OXYDES D'AZOTE (NOX) | [2003/19] | Eintritt in die regionale Phase | 26.02.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.02.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.02.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.01.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/19] | 26.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.11.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.12.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.04.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.04.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.03.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 31.07.2006 | DE | 01.02.2007 | [2009/16] |
Frühere [2007/45] | DE | 01.02.2007 | |
Frühere [2007/36] | IT | 14.06.2006 | |
DE | 01.02.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [DA]EP0560991 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [DA] 1,10,11* claim 26 *; | [X]EP0733786 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,4,9-11 * claims 6,10 * * figures 1,5,7 *; | [X]EP0735250 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,2,4,9-11 * claim 19 * * figures 1,5 *; | [X]EP0867604 (FORD GLOBAL TECH INC [US]) [X] 1,10,11 * page 3, line 36 - page 5, line 40 * * figure 5 * | vom Anmelder | DE2444334 | EP0560991 | DE19801625 |