EP1309462 - Abdeckelement für den Stossbereich eines Blattfederauges [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2003/20] | EINHÜLLKOMPONENTE FÜR EIN STOSSINTERVALL EINES BLATTFEDERAUGES | ||
[2009/33] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.12.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.07.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.12.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.01.2011 [2011/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hendrickson USA, L.L.C. 500 Park Boulevard Suite 1010 Itasca, IL 60143 / US | [2010/12] |
Frühere [2010/07] | Für alle benannten Staaten Hendrickson International Corporation 500 Park Boulevard Suite 1010 Itasca, IL 60143 / US | ||
Frühere [2005/43] | Für alle benannten Staaten Hendrickson International Corporation 500 Park Boulevard Suite 1010 Itasca, IL 60143 / US | ||
Frühere [2003/20] | Für alle benannten Staaten The Boler Company. 500 Park Boulevard Itasca, Illinois 60143 / US | Erfinder | 01 /
DANKOW, Mark, William 9305 Wallen Court Fort Wayne, IN 46845 / US | 02 /
LASH, Lynn 1104 North 700 East Avilla, IN 46710 / US | 03 /
FORREST, Christopher, W. 206 Hillside Place Auburn, IN 46706 / US | 04 /
HEWITT, Raymond, A. 245 Douro Street Stratford, Ontario N5A 3S4 / CA | [2003/20] | Vertreter | Stoner, Gerard Patrick, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2003/20] | Stoner, Gerard Patrick, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01957478.9 | 07.08.2001 | [2003/20] | WO2001US24689 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000634033 | 08.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 634033 | [2003/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0212006 | Datum: | 14.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1309462 | Datum: | 14.05.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.02.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1309462 | Datum: | 17.02.2010 | Sprache: | EN | [2010/07] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP1309462 | Datum: | 19.05.2010 | [2010/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 14.02.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.02.2007 | Klassifikation | IPC: | B60G11/12 | [2003/20] | CPC: |
B60G11/12 (EP,US);
B60G2202/11 (EP,US);
B60G2204/121 (EP,US);
B60G2206/42 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, SE [2004/22] |
Frühere [2003/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abdeckelement für den Stossbereich eines Blattfederauges | [2009/33] | Englisch: | Leaf spring eye wrap scarf gap cover component | [2010/20] | Französisch: | Couvercle de protection pour l'extrémité d'oeillet de ressort à lame | [2009/33] |
Frühere [2003/20] | EINHÜLLKOMPONENTE FÜR EIN STOSSINTERVALL EINES BLATTFEDERAUGES | ||
Frühere [2003/20] | LEAF SPRING EYE WRAP SCARF GAP COVER COMPONENT | ||
Frühere [2003/20] | COMPOSANT DE COUVERCLE POUR INTERVALLE DE GAINE D'OEILLET DE RESSORT A LAME | Eintritt in die regionale Phase | 25.02.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.02.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 25.02.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.02.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.02.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 25.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/20] | 05.03.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.03.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.05.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.08.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.12.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.12.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.11.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2152388 (PORTER ALBERT N) [X] 1-8,10,11,15-17,19-22 * abstract *; | [X]US3230000 (SIMPSON ROBERT F) [X] 1-5,8,10 * figures 3,4 *; | [A]US5362095 (EVELEY NICHOLAS [CA]) [A] 1-26 * abstract *; | [A]US5845919 (VANDENBERG ERVIN K [US]) [A] 1-26 * figure 4 *; | [A]GB1428205 (SCHAEFF F) [A] 1-26 * figures 1,2 * | Internationale Recherche | [X]US2152388 (PORTER ALBERT N); | [Y]US5083477 (GEIL RON J [US]); | [A]US787288 (GEIBEL FRED E [US]); | [A]US2099942 (PORTER ALBERT N); | [A]US3921965 (SKERRY PETER) | vom Anmelder | US2152388 |