EP1310071 - ERZEUGUNG EINER TRAININGSFOLGE FÜR PCM-MODEMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.02.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.03.2008 [2008/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Freescale Semiconductor, Inc. 6501 William Cannon Drive West Austin, TX 78735 / US | [N/P] |
Frühere [2004/50] | Für alle benannten Staaten Freescale Semiconductor, Inc. 6501 William Cannon Drive West Austin, Texas 78735 / US | ||
Frühere [2003/20] | Für alle benannten Staaten MOTOROLA, INC. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | Erfinder | 01 /
TAN, Lijun Daniel 3566 Copernicus Drive Mississauga, Ontario L5B 3L2 / CA | [2003/33] |
Frühere [2003/20] | 01 /
TAN, Lijun Daniel 3400 Riverspray Circle, Apartment 819 Mississauga, Ontario L4Y 3M5 / CA | Vertreter | Wharmby, Martin Angus Freescale Semiconductor Inc. c/o Impetus IP Limited Grove House Lutyens Close Basingstoke, Hampshire RG24 8AG / GB | [N/P] |
Frühere [2004/27] | Wharmby, Martin Angus Freescale Semiconductor Inc. c/o Impetus IP Limited Grove House Lutyens Close Basingstoke, Hampshire RG24 8AG / GB | ||
Frühere [2003/20] | McCormack, Derek James, et al Motorola, European Intellectual Property Section, Law Department, Midpoint, Alencon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01959378.9 | 01.08.2001 | [2003/20] | WO2001US24064 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000632890 | 07.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 632890 | [2003/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0213475 | Datum: | 14.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/07] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1310071 | Datum: | 14.05.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.02.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.07.2002 | Klassifikation | IPC: | H04L25/49 | [2003/20] | CPC: |
H04L25/4927 (EP,US);
H04L25/49 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [2004/21] |
Frühere [2003/20] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERZEUGUNG EINER TRAININGSFOLGE FÜR PCM-MODEMS | [2003/20] | Englisch: | GENERATION OF A TRAINING SEQUENCE FOR PCM MODEMS | [2003/20] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LA DETECTION ET LA COMPENSATION DE PERTES NUMERIQUES DANS UN RESEAU DE COMMUNICATION | [2003/20] | Eintritt in die regionale Phase | 07.03.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.03.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.03.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.01.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 07.03.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/20] | 20.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.05.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.10.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/13] | 08.11.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2008/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.08.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2007 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5825823 (GOLDSTEIN YURI [US], et al) [A] 1-21 * abstract * * claim - *; | [A]EP0871303 (DEMJANENKO VICTOR [US], et al) [A] 1-21 * abstract * * claims 1-3 *; | [A]EP0977410 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-21 * abstract * * claim - *; | [A]US5394437 (AYANOGLU ENDER [US], et al) [A] 1-21 * column 8, line 61 - column 11, line 11 *; | [A]WO0045524 (PCTEL INC [US]) [A] 1-21 * abstract * * claim - *; | [A]WO0045534 (PCTEL INC [US]) [A] 1-21 * abstract * * claim - *; | [A]WO0027058 (TYCO ELECTRONICS CORP [US]) [A] 1-21 * abstract * |