EP1307359 - VORRICHTUNG ZUR DETEKTION DER INSTALLATION EINES KINDERSITZES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.12.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2006/05] |
Frühere [2003/19] | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
HAAS, Lothar Am Faberswald 8 90574 Rosstal / DE | 02 /
HIRT, Adam Pelzetleite 27 90614 Ammerdorf / DE | [2003/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01962564.9 | 18.07.2001 | [2003/19] | WO2001DE02703 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000136933 | 28.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10036933 | [2003/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0209981 | Datum: | 07.02.2002 | Sprache: | DE | [2002/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1307359 | Datum: | 07.05.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 07.02.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1307359 | Datum: | 01.02.2006 | Sprache: | DE | [2006/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.02.2002 | Klassifikation | IPC: | B60R21/01 | [2003/19] | CPC: |
B60R21/01556 (EP,US);
B60N2/002 (US);
B60N2/268 (EP);
B60N2/28 (US);
B60N2/286 (EP,US);
B60N2/2863 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, SE [2004/20] |
Frühere [2003/19] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR DETEKTION DER INSTALLATION EINES KINDERSITZES | [2003/19] | Englisch: | DEVICE FOR DETECTING THE FITTING OF A CHILD'S SEAT | [2003/19] | Französisch: | DISPOSITIF PERMETTANT DE DETECTER SI UN SIEGE POUR ENFANT EST INSTALLE | [2003/19] | Eintritt in die regionale Phase | 28.02.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.02.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.02.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.01.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 28.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/19] | 21.07.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.11.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.11.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.11.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 01.02.2006 | GB | 01.02.2006 | SE | 01.05.2006 | [2009/01] |
Frühere [2007/11] | GB | 01.02.2006 | |
SE | 01.05.2006 | ||
Frühere [2006/46] | SE | 01.05.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]EP0650869 (TRW VEHICLE SAFETY SYSTEMS [US]); | [A]US5515933 (MEYER MICHAEL [DE], et al); | [YA]WO9626527 (DEFA AS [NO], et al); | [XY]US5690356 (LANE JR WENDELL [US]); | [XAY]DE19827057 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) |