EP1235389 - URHEBESRECHTSCHUTZSYSTEM, ÜBERTRAGER, EMPFÄNGER, BRÜCKENGERÄT. URHEBERRECHTSCHUTZ-VERFAHREN, MITTEL UND PROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.08.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.09.2012 [2012/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2002/35] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza-Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
Yamada, Masazumi 11-14-301,Ikutamacho Tennoji-ku Osaka-shi Osaka 543-0071 / JP | 02 /
Iitsuka, Hiroyuki 6-25-6, Kisaichi Katano-shi Osaka 576-0033 / JP | 03 /
Usuki, Naoshi 26-12,Hashimotoisoku Yawata-shi Kyo to 614-8331 / JP | [2002/35] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/35] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01967691.5 | 17.09.2001 | [2002/35] | WO2001JP08034 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000002985 | 29.09.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000002985 | [2002/35] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0230054 | Datum: | 11.04.2002 | Sprache: | EN | [2002/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1235389 | Datum: | 28.08.2002 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.04.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.04.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.08.2005 | Klassifikation | IPC: | H04L12/28, G06F13/00, H04L29/06 | [2005/38] | CPC: |
H04L63/061 (EP,US);
G06F15/00 (KR);
G06F21/445 (EP,US);
G06F21/85 (EP,US);
H04L12/462 (EP,US);
H04L12/4625 (EP,US);
H04L63/068 (EP,US);
H04L63/0869 (EP,US);
G06F2221/2103 (EP,US);
G06F2221/2129 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2002/35] | H04L12/28, G06F13/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/22] |
Frühere [2002/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | URHEBESRECHTSCHUTZSYSTEM, ÜBERTRAGER, EMPFÄNGER, BRÜCKENGERÄT. URHEBERRECHTSCHUTZ-VERFAHREN, MITTEL UND PROGRAMM | [2002/35] | Englisch: | COPYRIGHT PROTECTIVE SYSTEM, TRANSMITTER, RECEIVER, BRIDGE DEVICE, COPYRIGHT PROTECTIVE METHOD, MEDIUM, AND PROGRAM | [2002/35] | Französisch: | SYSTEME ET PROCEDE DE PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR, EMETTEUR, RECEPTEUR, DISPOSITIF D'INTERFACE DE CONNEXION, SUPPORT ET PROGRAMME ASSOCIES | [2002/35] | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2002 | Übersetzung eingereicht | 27.06.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 27.06.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/35] | 27.11.2002 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.08.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.11.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.04.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/39] | 08.05.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/39] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.08.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2011 | 11   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0715245 (XEROX CORP [US]) [Y] 1-51 * abstract * * page 5, line 15 - page 6, line 41 * * page 18, line 5 - page 19, line 20 * * page 20, line 51 - page 21, line 50 *; | [A]WO0042492 (MICROSOFT CORP [US]) [A] 1-51 * abstract * * page 39, line 17 - page 40, line 11 *; | [Y] - "5C Digital Transmission Content Protection White Paper", INTERNET WHITE PAPER, (19980714), XP002213172 [Y] 1-51 * page 1 - page 7 * | [A] - "MPEG-4 INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT & PROTECTION (IPMP) OVERVIEW & APPLICATIONS DOCUMENT", INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION, (199812), pages 1 - 8, XP000997243 [A] 1-51 * Section 4 and subsections * | Internationale Recherche | [Y]JPH07200492 (CSK CORP); | [Y]JP2000165376 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) |