EP1312218 - VERFAHREN UND SYSTEM ZUR ERZEUGUNG VON ERWEITERTEM INHALT ZUR DARSTELLUNG MIT EINEM FERNSEHPROGRAMM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.01.2019 [2019/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OpenTV, Inc. 275 Sacramento Street San Francisco, CA 94111 / US | [2011/40] |
Frühere [2003/21] | Für alle benannten Staaten Intellocity USA, Inc. 1400 Market Street Denver, CO 80202 / US | Erfinder | 01 /
MARKEL, Steven, O. 3031 E. Wyecliff Way Highlands Ranch, CO 80126 / US | [2003/21] | Vertreter | Wenger, Joel-Théophile Nagravision SA KIPI Departement Rte de Genève 22-24 1033 Cheseaux-sur-Lausanne / CH | [N/P] |
Frühere [2011/39] | Wenger, Joel-Théophile, et al Leman Consulting S.A. Chemin de Précossy 31 1260 Nyon / CH | ||
Frühere [2004/24] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Rothenbaumchaussee 58 20148 Hamburg / DE | ||
Frühere [2004/18] | (deleted) | ||
Frühere [2003/21] | Ebner von Eschenbach, Jennifer, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01968961.1 | 27.08.2001 | [2003/21] | WO2001US41894 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000227930P | 25.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 227930 P | US20000227918P | 25.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 227918 P | US20010935492 | 23.08.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 935492 | [2003/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0217642 | Datum: | 28.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/09] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1312218 | Datum: | 21.05.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.02.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.06.2002 | Klassifikation | IPC: | H04N7/24 | [2003/21] | CPC: |
H04N21/854 (EP,US);
H04N21/235 (EP,US);
H04N21/2355 (EP,US);
H04N21/25808 (EP,US);
H04N21/435 (EP,US);
H04N21/4622 (EP,US);
H04N21/4782 (EP,US);
H04N21/6377 (EP,US);
H04N21/643 (EP,US);
H04N21/658 (EP,US);
H04N21/8166 (EP,US);
H04N21/8543 (EP,US);
H04N21/8545 (EP,US);
H04N21/8586 (EP,US);
H04N7/088 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/21] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR ERZEUGUNG VON ERWEITERTEM INHALT ZUR DARSTELLUNG MIT EINEM FERNSEHPROGRAMM | [2003/21] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM OF CREATING ENHANCEMENT CONTENT TO BE DISPLAYED WITH A TELEVISION PROGRAM | [2003/21] | Französisch: | AMELIORATION POUR TELEVISION | [2003/21] | Eintritt in die regionale Phase | 20.03.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.03.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.03.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.03.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 20.03.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/21] | 06.05.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.01.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.08.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/02] | 31.08.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/02] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.08.2007 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.03.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 25.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 27.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 23.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 25.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 20.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 22.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 22.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 | 27.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 18 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2327837 (MICROSOFT CORP [US]) [X] 1-3,11,12,16,18,20,22,23 * abstract * * page 3, line 6 - line 12 * * page 6, line 13 - page 7, line 5 * * page 8, line 17 - line 20 * * page 13, line 3 - page 16, line 6 * * page 17, line 18 - line 19 * * page 18, line 8 - line 14 * * claims 1-3,5,6,11,16,17,20,24,25,28,32,33,36,40-43,45-47 * * figures 4,5 *; | [X]US5600775 (KING PHILIP S [US], et al) [X] 1 * abstract * * column 2, line 1 - column 3, line 36 * * column 4, line 20 - line 35 * * column 4, line 61 - column 5, line 6 * * column 6, line 19 - line 29 * * column 9, line 39 - line 53 * * claims 1,6-11,15-19,21,25,28,30-35,39-45 * * figure 2 *; | [XY]WO9935832 (AMIGA DEV LLC [US]) [X] 1-3,10-12,19-22 * abstract * * page 3, line 6 - line 25 * * page 6, line 23 - line 31 * * page 7, line 29 - page 8, line 3 * * page 8, line 14 - page 10, line 28 * * page 11, line 3 - line 27 * * claims 1,2,4,10,12,13,15,16 * * figures 3-7 * [Y] 28; | [Y]WO0049520 (BRITISH TELECOMM [GB], et al) [Y] 13 * page 2, line 13 - line 20 *; | [XY] - SHIM S S Y ET AL, "TEMPLATE BASED SYNCHRONIZED MULTIMEDIA INTEGRATION LANGUAGE AUTHORING TOOL", PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, (200001), vol. 3964, pages 134 - 142, XP000986660 [X] 1-5,8-12,14,15,17,19-21,24,27 * the whole document * [Y] 6,7,13,25,26,28 DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.373449 | [Y] - "MPEG-4 Authoring Tools Let Pros, Consumers Create Multimedia for Web Pages, TV, HDTV", SNARNOFF DOCUMENT, (19981210), XP002155140 [Y] 6,7,25,26 * the whole document * | [A] - ANONYMOUS, "HTML 4.0 Specification", W3C RECOMMENDATION, (19980424), XP002191626 [A] 10,21 * the whole document * | Prüfung | EP0849946 |