EP1417573 - VERFAHREN FÜR DIE SCHRITTWEISE FERNÜBERPRÜFUNG EINES PROGRAMMS UND DIE INSTALLATION AUF GERÄTEN MIT BESCHRÄNKTEN BETRIEBSMITTELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.07.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.08.2009 [2009/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SUN MICROSYSTEMS, INC. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | [N/P] |
Frühere [2004/20] | Für alle benannten Staaten Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, California 95054 / US | Erfinder | 01 /
SCHWABE, Judith E. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 / US | [2004/20] | Vertreter | Davies, Simon Robert, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2004/20] | Davies, Simon Robert, et al D Young & Co, 21 New Fetter Lane London, EC4A 1DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01970946.8 | 14.09.2001 | [2004/20] | WO2001US28687 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000661581 | 14.09.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 661581 | [2004/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO0225427 | Datum: | 28.03.2002 | Sprache: | EN | [2002/12] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1417573 | Datum: | 12.05.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.03.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.02.2004 | Klassifikation | IPC: | G06F9/445 | [2004/20] | CPC-Daten noch nicht verfügbar | Benannte Vertragsstaaten | DE, FI, FR, GB, SE [2004/20] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN FÜR DIE SCHRITTWEISE FERNÜBERPRÜFUNG EINES PROGRAMMS UND DIE INSTALLATION AUF GERÄTEN MIT BESCHRÄNKTEN BETRIEBSMITTELN | [2004/20] | Englisch: | METHOD FOR REMOTE INCREMENTAL PROGRAM VERIFICATION AND INSTALLATION ON RESOURCE-CONSTRAINED DEVICES | [2004/20] | Französisch: | PEUPLEMENT DE DISPOSITIFS A RESSOURCES LIMITEES A COMPATIBILITE BINAIRE AVEC CONTENU VERIFIE PAR DEFINITIONS API | [2004/20] | Eintritt in die regionale Phase | 26.03.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.03.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.03.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.04.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 27.03.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/20] | 25.09.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.02.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/32] | 16.03.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2009/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2008 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0292248 (GEN ELECTRIC CO PLC) [X] 1-8,45,58 * column 4, line 12 - line 21 *; | [X]WO9852158 (MONDEX INT LTD) [X] 1-8,45,58 * page 3, line 16 - page 7, line L *; | [X]WO0025278 (GUNGL KLAUS P ; WENTKER DAVID C (US); VISA INT SERVICE ASS (US)) [X] 9-26,46-52,59-63,72-74 * page 16, line 29 - page 28, line 14 *; | [X]EP0778520 (SUN MICROSYSTEMS INC) [X] 27-44,53-57,64-68,75-77 * page 6, line 42 - page 7, line 9 *; | [X]WO0046666 (SUN MICROSYSTEMS INC) [X] 69-71 * abstract * |