EP1322444 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SPUTTERTARGETS MIT INNEREN KÜHLKANÄLEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.08.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.08.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.10.2008 [2008/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOSOH SMD, INC. 3600 Gantz Road Grove City Ohio 43123 / US | [N/P] |
Frühere [2003/27] | Für alle benannten Staaten TOSOH SMD, INC. 3600 Gantz Road Grove City, Ohio 43123 / US | Erfinder | 01 /
IVANOV, Eugene, Y. 3198 Windsor Place Grove City, OH 43123 / US | [2003/27] | Vertreter | Murgatroyd, Susan Elizabeth, et al Baron Warren Redfern 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW / GB | [N/P] |
Frühere [2003/27] | Murgatroyd, Susan Elizabeth, et al Baron & Warren, 19 South End Kensington, London W8 5BU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01972989.6 | 11.09.2001 | [2003/27] | WO2001US28411 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20000231917P | 11.09.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 231917 P | [2003/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0222300 | Datum: | 21.03.2002 | Sprache: | EN | [2002/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1322444 | Datum: | 02.07.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.03.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 21.03.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.12.2007 | Klassifikation | IPC: | B23K20/12, B23K31/02, B21K25/00, B23P11/00 | [2007/44] | CPC: |
H01J37/3497 (EP,US);
C23C14/35 (KR);
B21K25/00 (EP,US);
B23K20/02 (EP,US);
B23K20/023 (EP,US);
C23C14/3407 (EP,US);
H01J37/3435 (EP,US);
Y10T428/24298 (EP,US);
Y10T428/24744 (EP,US);
|
Frühere IPC [2003/27] | B23K20/12, B23K31/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IE, IT [2004/20] |
Frühere [2003/27] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SPUTTERTARGETS MIT INNEREN KÜHLKANÄLEN | [2003/27] | Englisch: | METHOD OF MANUFACTURING SPUTTER TARGETS WITH INTERNAL COOLING CHANNELS | [2003/27] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION DE CIBLES POUR PULVERISATION CATHODIQUE DOTEES DE CANAUX DE REFROIDISSEMENT INTERNES | [2003/27] | Eintritt in die regionale Phase | 04.04.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.04.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 04.04.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.04.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.03.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 04.04.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/27] | 19.03.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2008/40] | 08.05.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2008/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2006 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   30.10.2006 | 30.09.2007 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US5039913 (WEGMANN URS [CH], et al) [Y] 1,2,7,8,11,12,20,22-24 * column 3, lines 11-48; figure 2 * [A] 3,5,10,13; | [A]EP0800890 (TOUSUI LTD [JP]) [A] 1,2,7,8,11,12,20,22-24 * column 19, line 14 - column 20, line 33; figures 7-10 *; | [A]US5833823 (GRUENENFELDER PIUS [CH], et al) [A] 1-13,20,22-24* abstract *; | [Y]WO0015863 (TOSOH SMD INC [US], et al) [Y] 1,2,7,8,11,12,20,22-24 * page 3, lines 9-22 * * page 6, line 1 - page 8, line 1; figures 2-9 * | Internationale Recherche | [A]US6071389 (ZHANG HAO [US]); | [A]US4964564 (NEAL DONALD F [GB], et al); | [A]US5230459 (MUELLER JOHN J [US], et al); | [A]US5857611 (GILMAN PAUL S [US], et al); | [A]US5215639 (BOYS DONALD R [US]); | [A]US5595337 (DEMARAY RICHARD E [US], et al); | [A]US3849869 (BOCCALARI M); | [A]US4676843 (NAZMY MOHAMED Y [CH]); | [A]US5253796 (STACHER GEORGE W [US], et al); | [A]US5035314 (KORNYLAK ANDREW T [US]) |