EP1240048 - EINSTELLER FÜR EINEN FAHRZEUGSITZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.07.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.07.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.08.2006 [2006/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KEIPER GmbH & Co. KG Hertelsbrunnenring 2 67657 Kaiserslautern / DE | [2003/21] |
Frühere [2002/38] | Für alle benannten Staaten Keiper GmbH & Co. Hertelsbrunnenring 2 67657 Kaiserslautern / DE | Erfinder | 01 /
HÄNSEL, Richard Am Alzeyer Tor 10 55237 Flonheim / DE | 02 /
RUETH, Andreas Konrad-Adenauer-Str. 21 67663 Kaiserslautern / DE | [2002/38] | Vertreter | Patentanwälte Hosenthien-Held und Dr. Held Klopstockstrasse 63-65 70193 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2002/38] | Patentanwälte Hosenthien-Held und Dr. Held Klopstockstrasse 63 70193 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01980494.7 | 17.10.2001 | [2002/38] | WO2001EP12000 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000152092 | 20.10.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10052092 | [2002/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0234564 | Datum: | 02.05.2002 | Sprache: | DE | [2002/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1240048 | Datum: | 18.09.2002 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 02.05.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2002/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1240048 | Datum: | 07.09.2005 | Sprache: | DE | [2005/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.05.2002 | Klassifikation | IPC: | B60N2/235 | [2002/38] | CPC: |
B60N2/2352 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2004/22] |
Frühere [2002/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINSTELLER FÜR EINEN FAHRZEUGSITZ | [2002/38] | Englisch: | ADJUSTER FOR A VEHICLE SEAT | [2002/38] | Französisch: | ELEMENT DE REGLAGE DESTINE A UN SIEGE DE VEHICULE | [2002/38] | Eintritt in die regionale Phase | 18.05.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.05.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.05.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.05.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/38] | 28.12.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.03.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.07.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.07.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.06.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4146267 (MORI MAMORU, et al) [X] 1-4,8 * column A; figure 3 *; | [X]JPH01218407 (TACHI S CO) [X] 1-4,8 * figure 9 *; | [X]EP0506580 (FUJI KIKO KK [JP]) [X] 1-6,8 * column 4, line 32 - line 38; figure 2 *; | [X]US5340196 (IKEGAYA ISAO [JP], et al) [X] 1-4,8 * column 13, line 53 - column 14, line 28; figure 25 *; | [A]FR2730960 (TACHI S CO [JP]) [A] 1-4,8* page 9, line 14 - page 10, line 3; figure 2A *; | [X]EP0776781 (FUJI KIKO KK [JP]) [X] 1-4,8 * column 5, line 21 - line 25; figure 2 * |