EP1335167 - KLIMAANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8323 / JP | [2006/20] |
Frühere [2003/33] | Für alle benannten Staaten Daikin Industries, Ltd. Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8323 / JP | Erfinder | 01 /
SHIMODA, Junichi Daikin Industries, Ltd Kanaoko-cho Sakai-shi, Osaka 591-8511 / JP | [2006/20] |
Frühere [2003/33] | 01 /
SHIMODA, J. Daikin Industries, Ltd Kanaoko-cho Sakai-shi, Osaka 591-8511 / JP | Vertreter | Zinnecker, Armin Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Zinnecker, Armin Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte - Patentanwälte Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | ||
Frühere [2003/33] | Zinnecker, Armin, Dipl.-Ing. Lorenz-Seidler-Gossel, Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01981104.1 | 13.11.2001 | [2003/33] | WO2001JP09927 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000345580 | 13.11.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000345580 | [2003/33] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0239025 | Datum: | 16.05.2002 | Sprache: | EN | [2002/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1335167 | Datum: | 13.08.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.05.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1335167 | Datum: | 17.05.2006 | Sprache: | EN | [2006/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.05.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.04.2004 | Klassifikation | IPC: | F24F11/02, F25B13/00, F24F11/00 | [2004/22] | CPC: |
F25B13/00 (EP,US);
F24F11/46 (EP,KR,US);
F24F11/30 (EP,KR,US);
F24F11/62 (EP,KR,US);
F24F2110/10 (EP,US);
F24F2110/12 (EP,KR,US);
F24F2110/40 (KR);
F24F2140/12 (EP,US);
F24F2140/20 (EP,KR,US);
F25B2313/005 (EP,US);
F25B2313/0233 (EP,US);
F25B2313/0314 (EP,US);
F25B2313/0315 (EP,US);
F25B2400/075 (EP,US);
F25B2400/16 (EP,US);
F25B2700/1931 (EP,US);
F25B2700/1933 (EP,US);
F25B2700/2106 (EP,US);
F25B49/02 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2003/33] | F24F11/02 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT [2004/22] |
Frühere [2003/33] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLIMAANLAGE | [2003/33] | Englisch: | AIR CONDITIONER | [2003/33] | Französisch: | CONDITIONNEUR D'AIR | [2003/33] | Eintritt in die regionale Phase | 16.07.2002 | Übersetzung eingereicht | 16.07.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.07.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 16.07.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.07.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.07.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/33] | 07.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.02.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | gelöscht | [2007/50] |
Frühere [2007/37] | IT | 17.05.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH03271665 ; | [X]JPH0257875 ; | [Y]JPH06109311 ; | [XY]EP0692683 (TOSHIBA KK [JP]) [X] 1,2,6-10 * page 1, line 23 - page 1, line 56 * * page 9, line 40 - page 12, line 59 * [Y] 3,4 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920305), vol. 016, no. 090, Database accession no. (M - 1218), & JP03271665 A 19911203 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1,2 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19900515), vol. 014, no. 228, Database accession no. (M - 0973), & JP02057875 A 19900227 (DAIKIN IND LTD) [X] 1,2 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940722), vol. 018, no. 393, Database accession no. (M - 1643), & JP06109311 A 19940419 (YAMATAKE HONEYWELL CO LTD) [Y] 3,4 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]JPH0593540 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]JPH06109311 (YAMATAKE HONEYWELL CO LTD); | [Y]JPH08219530 (DAIKIN IND LTD) |