EP1325891 - VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON AUF GLAS BASIERENDEN MATERIALIEN UND HERSTELLUNGSVERFAHREN VON AUF GLAS BASIERENDEN MATERIALIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.07.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.08.2016 [2016/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Ohte-machi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-0004 / JP | [N/P] |
Frühere [2003/28] | Für alle benannten Staaten Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 6-1, Oote-machi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 / JP | Erfinder | 01 /
SHIMADA, Tadakatsu, SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 13-1, Isobe 2-chome Annaka-shi, Gunma 379-0195 / JP | 02 /
TOBISAKA, Yuuji, SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 13-1, Isobe 2-chome Annaka-shi, Gunma 379-0195 / JP | 03 /
HATAYAMA, Kazuhisa, SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 13-1, Isobe 2-chome Annaka-shi, Gunma 379-0195 / JP | 04 /
HIRASAWA, Hideo, SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 13-1, Isobe 2-chome Annaka-shi, Gunma 379-0195 / JP | [2003/28] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/28] | Pfenning, Meinig & Partner Mozartstrasse 17 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01984412.5 | 18.07.2001 | [2003/28] | WO2001JP06271 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000230508 | 31.07.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000230508 | JP20000234108 | 02.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000234108 | JP20000238502 | 07.08.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000238502 | [2003/28] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0210079 | Datum: | 07.02.2002 | Sprache: | EN | [2002/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1325891 | Datum: | 09.07.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.02.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 07.02.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.05.2005 | Klassifikation | IPC: | C03B8/04, C03B37/018, C03B35/26, C03B37/012, C03B37/014 | [2005/28] | CPC: |
C03B37/0142 (EP,US);
C03B37/018 (KR);
C03B37/01202 (EP,US);
C03B37/01406 (EP,US);
C03B37/01486 (EP,US);
C03B2207/36 (EP,US);
|
Frühere IPC [2003/28] | C03B8/04, C03B37/018, C03B35/26 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/20] |
Frühere [2003/28] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON AUF GLAS BASIERENDEN MATERIALIEN UND HERSTELLUNGSVERFAHREN VON AUF GLAS BASIERENDEN MATERIALIEN | [2003/28] | Englisch: | GLASS BASE MATERIAL PRODUCING DEVICE AND GLASS BASE MATERIAL PRODUCING METHOD | [2003/28] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCEDE DE PRODUCTION D'UNE MATIERE A BASE DE VERRE | [2003/28] | Eintritt in die regionale Phase | 29.01.2003 | Übersetzung eingereicht | 29.01.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.01.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 29.01.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.01.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.02.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 29.01.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/28] | 04.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.08.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.04.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.10.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.03.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/32] | 04.04.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/32] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.04.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 12.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 13.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 10.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 14.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 10.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP2000169174 ; | [A]JPH10310441 ; | [A]JPH03228845 ; | [XY]WO9933755 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP], et al) [X] 1-9,34,35 * the whole document * [Y] 11-20; | [A]EP0976690 (SHINETSU CHEMICAL CO [JP]) [A] 1,34 * paragraph [0062] - paragraphs [0067] , [0071]; figures 1,2 *; | [PXY]EP1044931 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [PX] 1-9,34,35 * paragraphs [0013] , [0017] , [0018] , [0032] - paragraph [0034]; figures 1-4,6; claim 5 * [PY] 11-20; | [PA]EP1065175 (SHINETSU CHEMICAL CO [JP]) [PA] 1,34 * paragraphs [0010] - [0015] - [0018] - paragraphs [0022] , [0065]; figures 1-3a * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20001013), vol. 2000, no. 09, & JP2000169174 A 20000620 (SUMITOMO ELECTRIC IND LTD) [Y] 11-20 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990226), vol. 1999, no. 02, & JP10310441 A 19981124 (SHINETSU ENG KK) [A] 21 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920107), vol. 016, no. 001, Database accession no. (C - 0899), & JP03228845 A 19911009 (SHIN ETSU CHEM CO LTD) [A] 1,34 * abstract * | Internationale Recherche | [X]JPH03279234 (SHINETSU CHEMICAL CO); | [A]EP0476218 (CORNING INC [US]); | [A]JP2000044276 (SHINETSU CHEMICAL CO) |