EP1327112 - KÜHLGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.10.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 09.09.2009 [2009/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | [2006/51] |
Frühere [2004/05] | Für alle benannten Staaten BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | ||
Frühere [2003/29] | Für alle benannten Staaten BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Hochstrasse 17 81669 München / DE | Erfinder | 01 /
NEUMANN, Michael Am Zeughaus 2 89073 Ulm / DE | 02 /
KRAUS, Harald Georg-Launer-Ring 1 89415 Lauingen/Donau / DE | [2003/35] |
Frühere [2003/30] | 01 /
NEUMANN, Michael Giebelweg 7 89537 Giengen/Brenz / DE | ||
02 /
KRAUS, Harald Georg-Launer-Ring 1 89415 Lauingen/Donau / DE | |||
Frühere [2003/29] | 01 /
NEUMANN, Michael Giebelweg 7 89537 Giengen/Brenz / DE | ||
02 /
KRAUS, Harald Georg-Launer-Ring 1 89415 Lauingen/Donau / DE | |||
03 /
NEUMANN, Michael Giebelweg 7 89537 Giengen/Brenz / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01986339.8 | 01.10.2001 | [2003/29] | WO2001EP11348 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2000149574 | 06.10.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10049574 | [2003/29] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0229339 | Datum: | 11.04.2002 | Sprache: | DE | [2002/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1327112 | Datum: | 16.07.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 11.04.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1327112 | Datum: | 20.12.2006 | Sprache: | DE | [2006/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.04.2002 | Klassifikation | IPC: | F25D17/06, F25D23/02 | [2003/29] | CPC: |
F25D17/062 (EP);
F25D23/023 (EP);
F25D23/04 (EP);
F25D2317/062 (EP);
F25D2317/0665 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/29] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KÜHLGERÄT | [2003/29] | Englisch: | REFRIGERATING DEVICE | [2003/29] | Französisch: | APPAREIL DE REFRIGERATION | [2003/29] | Eintritt in die regionale Phase | 06.05.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.05.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.05.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 06.05.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/29] | 08.07.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.11.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.08.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.04.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung | 13.04.2006 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 23.05.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.10.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.10.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.09.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 20.12.2006 | DK | 20.12.2006 | FI | 20.12.2006 | IE | 20.12.2006 | NL | 20.12.2006 | GR | 21.03.2007 | PT | 23.04.2007 | [2009/37] |
Frühere [2008/20] | DK | 20.12.2006 | |
FI | 20.12.2006 | ||
IE | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
GR | 21.03.2007 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Frühere [2007/46] | DK | 20.12.2006 | |
FI | 20.12.2006 | ||
IE | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Frühere [2007/42] | FI | 20.12.2006 | |
IE | 20.12.2006 | ||
NL | 20.12.2006 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Frühere [2007/40] | FI | 20.12.2006 | |
NL | 20.12.2006 | ||
PT | 23.04.2007 | ||
Frühere [2007/37] | FI | 20.12.2006 | |
PT | 23.04.2007 | ||
Frühere [2007/25] | FI | 20.12.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE2632343 (AEG) [A] 1-7 * the whole document *; | [X]EP0452977 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [X] 1 * the whole document *; | [A]US5214936 (LIM JAE H [KR], et al) [A] 2 * the whole document *; | [X]US5495726 (LEE JEOUNGOWAN [KR]) [X] 1 * the whole document *; | [A]US5809799 (JEON YONG-DEOK [KR]) [A] 3* the whole document *; | [X]US5941087 (LEE CHANG-HOON [KR]) [X] 1-7 * the whole document *; | [X]WO0028266 (DAEWOO ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1-7 * the whole document * | vom Anmelder | GB950091 | EP0532870 |