EP1345891 - GLUCAGON-ANTAGONIST/INVERSER AGONIST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.10.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.10.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.12.2005 [2005/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NOVO NORDISK A/S Corporate Patents Novo Allé 2880 Bagsvaerd / DK | [N/P] |
Frühere [2003/39] | Für alle benannten Staaten Novo Nordisk A/S Corporate Patents, Novo Allé 2880 Bagsvaerd / DK | Erfinder | 01 /
JORGENSEN, Anker, Steen Oliemollegade 8, 4., lejl. 4 DK-2100 Copenhagen / DK | 02 /
MADSEN, Peter Ulvebjerg 7 DK-2880 Bagsvaerd / DK | [2003/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01996529.2 | 15.11.2001 | [2003/39] | WO2001DK00760 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK20000001733 | 17.11.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 200001733 | [2003/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0240446 | Datum: | 23.05.2002 | Sprache: | EN | [2002/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1345891 | Datum: | 24.09.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.05.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.05.2002 | Klassifikation | IPC: | C07C275/28, C07C275/34, C07C275/32, C07C275/40, C07D319/08, C07D319/20, C07D209/48, C07D271/06, C07D333/36, C07D257/04, A61K31/197, A61K31/41, A61P3/10, A61P3/04 | [2003/39] | CPC: |
C07D209/48 (EP);
A61P3/04 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P43/00 (EP);
C07C275/28 (EP);
C07C275/30 (EP);
C07C275/34 (EP);
C07C275/36 (EP);
C07C275/42 (EP);
C07C311/47 (EP);
C07C317/42 (EP);
C07C323/44 (EP);
C07D257/04 (EP);
C07D271/06 (EP);
C07D319/08 (EP);
C07D319/20 (EP);
C07D333/36 (EP);
C07C2601/14 (EP);
C07C2601/16 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/39] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | 17.06.2003 | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | 17.06.2003 | SI | 17.06.2003 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GLUCAGON-ANTAGONIST/INVERSER AGONIST | [2003/39] | Englisch: | GLUCAGON ANTAGONIST/INVERSE AGONIST | [2003/39] | Französisch: | ANTAGONISTES/AGONISTES INVERSES DU GLUCAGON | [2003/39] | Eintritt in die regionale Phase | 17.06.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.06.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.06.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.04.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.06.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/39] | 23.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 03.06.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/50] | 12.07.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [PX]WO0069810 (NOVO NORDISK AS [DK], et al) [PX] 1-47 * the whole document *; | [A]WO0039088 (NOVO NORDISK AS [DK], et al) [A] 1-47 * the whole document *; | [A]WO9901423 (NOVO NORDISK AS [DK], et al) [A] 1-47 * the whole document * |