EP1343168 - AUFZEICHNUNGS/WIEDERGABEGERAET UND AUFZEICHNUNGSMEDIUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 15.03.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.2013 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 17.04.2013 [2013/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2003/37] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-0050 / JP | Erfinder | 01 /
HORIE, Masahiro 4-4-8 Seta, Wagi-cho Kuga-gun, Yamaguchi 740-0062 / JP | 02 /
NINOMIYA, Masako 8-18, Nakahiro-cho 3-chome, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0012 / JP | 03 /
HORI, Ryuichi 7-4, Nakayamaue 2-chome, Higashi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 732-0027 / JP | 04 /
OKAMOTO, Shuji 17-27, Yamate 1-chome Kure-shi, Hiroshima 737-0814 / JP | 05 /
HASHIMOTO, Atsushi 2-7-1007, Higashiyama Hirakata-shi, Osaka 573-1114 / JP | [2003/50] |
Frühere [2003/37] | 01 /
HORIE, Masahiro 5-2-102, Seta 2-chome, Wagi-cho Kuga-gun, Yamaguchi 740-0062 / JP | ||
02 /
NINOMIYA, Masako 8-18, Nakahiro-cho 3-chome, Nishi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0012 / JP | |||
03 /
HORI, Ryuichi 7-4, Nakayamaue 2-chome, Higashi-ku Hiroshima-shi, Hiroshima 732-0027 / JP | |||
04 /
OKAMOTO, Shuji 17-27, Yamate 1-chome Kure-shi, Hiroshima 737-0814 / JP | |||
05 /
HASHIMOTO, Atsushi 2-7-1007, Higashiyama Hirakata-shi, Osaka 573-1114 / JP | Vertreter | Dempster, Benjamin John Naftel, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | [N/P] |
Frühere [2003/37] | Dempster, Benjamin John Naftel, et al Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 01999942.4 | 04.12.2001 | [2003/37] | WO2001JP10595 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20000369521 | 05.12.2000 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2000369521 | [2003/37] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO0247086 | Datum: | 13.06.2002 | Sprache: | EN | [2002/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1343168 | Datum: | 10.09.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.06.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 13.06.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.02.2006 | Klassifikation | IPC: | G11B27/34, G11B27/10, G11B27/034, G11B27/28, G11B33/10, H04N5/76 | [2006/12] | CPC: |
G11B27/28 (EP,US);
G11B27/034 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
G11B27/34 (EP,US);
H04N5/76 (EP,US);
G11B2220/216 (EP,US);
G11B2220/2562 (EP,US);
G11B2220/2575 (EP,US);
G11B33/10 (EP,US);
H04N5/85 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2003/37] | G11B27/34 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUFZEICHNUNGS/WIEDERGABEGERAET UND AUFZEICHNUNGSMEDIUM | [2003/37] | Englisch: | RECORDING/REPRODUCING APPARATUS AND RECORD MEDIUM | [2003/37] | Französisch: | APPAREIL D'ENREGISTREMENT / REPRODUCTION ET SUPPORT D'ENREGISTREMENT | [2003/37] | Eintritt in die regionale Phase | 09.07.2002 | Übersetzung eingereicht | 12.07.2002 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.07.2002 | Recherchengebühr entrichtet | 12.07.2002 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.07.2002 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.07.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/37] | 19.01.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.05.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.01.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.11.2012 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/16] | 06.11.2012 | Termin der mündlichen Verhandlung | 26.11.2012 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2013/16] | 26.11.2012 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.01.2009 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.10.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 22.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2012 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]JPH11297051 ; | [YA]JPH1139850 ; | [Y]US5546191 (HIBI TAKETOSHI [JP], et al) [Y] 3,4 * column 9, line 33 - column 10, line 36 * * column 25, line 27 - line 48; figure 18 *; | [L]US6385386 (AOTAKE HIDENORI [JP]) [L] * column W * | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20000131), vol. 2000, no. 01, & JP11297051 A 19991029 (SONY CORP) [X] 1,2,5,6,9-12,19,20 * abstract * [Y] 3,4,7,8 | [YA] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990531), vol. 1999, no. 05, & JP11039850 A 19990212 (SONY CORP) [Y] 7,8 * abstract * [A] 1,2,4-6,9-20 | Internationale Recherche | [X]JPH11297051 (SONY CORP); | [Y]JPH11213628 (TOSHIBA CORP, et al); | [Y]JPH08138318 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [Y]JP3001102B ; | [Y]JPH08182066 (SONY CORP) | Prüfung | US5697885 | vom Anmelder | JPH11297051 | US5546191 | JPH1139850 | US5697885 | JPH08182066 |