EP1231125 - Fahrbare Sitzeinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.02.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.08.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 12.09.2007 [2007/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten WANZL METALLWARENFABRIK GMBH Postfach 1129 D-89336 Leipheim / DE | [2002/33] | Erfinder | 01 /
Scheffler, Hans Friedhofstrasse 1/1 89233 Neu-Ulm/Burlafingen / DE | [2002/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02002343.8 | 31.01.2002 | [2002/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001202066U | 07.02.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 20102066 U | DE2001109923 | 01.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10109923 | [2002/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1231125 | Datum: | 14.08.2002 | Sprache: | DE | [2002/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1231125 | Datum: | 03.12.2003 | [2003/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1231125 | Datum: | 19.04.2006 | Sprache: | DE | [2006/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.10.2003 | Klassifikation | IPC: | B62B7/04, B62B13/14, B62B7/00, B62B9/26 | [2003/49] | CPC: |
B62B9/26 (EP);
B62B7/008 (EP)
|
Frühere IPC [2002/33] | B62B7/04, B62B13/14 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2004/35] |
Frühere [2002/33] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrbare Sitzeinrichtung | [2002/33] | Englisch: | Mobile sitting device | [2002/33] | Französisch: | Dispositif de siège mobile | [2002/33] | Prüfungsverfahren | 16.12.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/09] | 04.06.2004 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 23.09.2004 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, CH, CY, DK, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 04.11.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.01.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.01.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.01.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 08.07.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 08.07.2004 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2005 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   29.07.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 19.04.2006 | ES | 30.07.2006 | [2007/37] |
Frühere [2006/50] | ES | 30.07.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2443236 (GALLAGHER PAUL C) [A] 1 * figure - *; | [A]US4381870 (MUELLNER JAMES M) [A] 1 * figure - *; | [A]US5354079 (HETTENBACH STEPHEN [US]); | [A]EP0995662 (EVENFLO CO INC [US]) [A] 1 * figure - *; | [A]US6161848 (BEUMER STEPHANUS THEODORUS ANT [NL], et al) |