EP1262274 - Vorrichtung zum Umformen von Elekrodenkappen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.11.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.11.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.01.2006 [2006/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bräuer, Andreas Am Kirchsteig 8 09456 Annaberg-Buchholz / DE | [2002/49] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2002/49] | Vertreter | Köhler, Manfred Manfred Köhler und Kollegen Patent- und Rechtsanwälte Kohlgartenstrasse 33 - 35 D-04315 Leipzig / DE | [N/P] |
Frühere [2005/09] | Köhler, Manfred Manfred Köhler und Kollegen Patent- und Rechtsanwälte Kohlgartenstrasse 33 - 35 D-04315 Leipzig / DE | ||
Frühere [2002/49] | Kath, Gunther (DE) Dr.-Dieckmann-Strasse 26 D-08280 Aue / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02010030.1 | 06.05.2002 | [2002/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001125481 | 25.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10125481 | [2002/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1262274 | Datum: | 04.12.2002 | Sprache: | DE | [2002/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1262274 | Datum: | 19.01.2005 | Sprache: | DE | [2005/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.08.2002 | Klassifikation | IPC: | B23K35/40, B23B5/16, B23K11/30 | [2002/49] | CPC: |
B23K35/402 (EP);
B23B5/166 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, ES, GB, IT [2003/35] |
Frühere [2002/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Umformen von Elekrodenkappen | [2002/49] | Englisch: | Apparatus for reshaping the caps of spot welding electrodes | [2002/49] | Französisch: | Dispositif pour la remise en forme des capuchons d'électrodes de soudage | [2002/49] | Prüfungsverfahren | 21.10.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/51] | 06.08.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.08.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.08.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.10.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2004 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   18.06.2004 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4856949 (SHIMADA TOSHIAKI [JP]) [A] 1-3 * figures 1-9 *; | [A]US4916931 (KAESELER WERNER [DE]) [A] 1-3* figures 1,2 *; | [AD]DE20100102U (SCHWEISTECHNIK BRAEUER GMBH [DE]) [AD] 1-3 * figures 1,2 * |