EP1296438 - Rotierende elektrische Maschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.01.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.01.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.02.2007 [2007/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2006/11] | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6-6, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | ||
Frühere [2003/13] | Für alle benannten Staaten Hitachi, Ltd. 6, Kanda Surugadai 4-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-8010 / JP | Erfinder | 01 /
Aoyama, Hiroshi, Hitachi, Ltd., Int.Prop.Group New Marunouchi Bldg., 5-1 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 / JP | 02 /
Gotou, Kazuo, Hitachi, Ltd., Int.Prop.Group New Marunouchi Bldg., 5-1 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 / JP | 03 /
Ejima, Hidehiro, Hitachi, Ltd., Int.Prop.Group New Marunouchi Bldg., 5-1 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 / JP | 04 /
Shibata, Takashi, Hitachi, Ltd., Int.Prop.Group New Marunouchi Bldg., 5-1 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 / JP | [2004/14] |
Frühere [2003/13] | 01 /
Aoyama, Hiroshi, Hitachi, Ltd., Int.Prop.Group New Marunouchi Bldg., 5-1 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 / JP | ||
02 /
Gotou, Kazuo, Hitachi, Ltd., Int.Prop.Group New Marunouchi Bldg., 5-1 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 / JP | |||
03 /
Ejima, Hidehiro, Hitachi, Ltd., Int.Prop.Group New Marunouchi Bldg., 5-1 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 / JP | |||
04 /
Shibita, Takashi, Hitachi, Ltd., Int.Prop.Group New Marunouchi Bldg., 5-1 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220 / JP | Vertreter | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/13] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02010116.8 | 08.05.2002 | [2003/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010287993 | 21.09.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001287993 | [2003/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1296438 | Datum: | 26.03.2003 | Sprache: | EN | [2003/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1296438 | Datum: | 26.11.2003 | [2003/48] | Art: | A9 Berichtigte Patentanmeldung | Nr.: | EP1296438 | Datum: | 31.03.2004 | [2004/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1296438 | Datum: | 15.03.2006 | Sprache: | EN | [2006/11] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.10.2003 | Klassifikation | IPC: | H02K3/48, H02K3/40, H02K3/30 | [2003/48] | CPC: |
H02K3/30 (EP,US);
H02K3/40 (EP,US);
H02K3/48 (EP,US)
|
Frühere IPC [2003/13] | H02K3/48, H02K3/40, H02K3/34 | Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [2004/34] |
Frühere [2003/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rotierende elektrische Maschine | [2003/13] | Englisch: | Rotary electric machine | [2003/13] | Französisch: | Machine électrique tournante | [2003/13] | Prüfungsverfahren | 16.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/20] | 17.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.10.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.09.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.01.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.01.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.12.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3845438 (MENDELSOHN M, et al) [A] 1-9 * column 2, line 3 - line 42 *; | [A]US4473765 (BUTMAN JR THOMAS R [US], et al) [A] 1-9 * column 4, line 10 - line 32; figures 1,2 *; | [A]US4582749 (BOULTER EDWARD A [US], et al) [A] 1-9 * column 4, line 10 - column 5, line 50; figures 3-6 *; | [A]EP0406477 (NIPPON RIKA KOGYOSHO KK [JP]) [A] 1-9* page 3, line 27 - line 58; figures 1-5 *; | [A]US5066881 (ELTON RICHARD K [US], et al) [A] 1-9 * column 3, line 58 - column 4, line 57; figures 1-3,6 *; | [A]US5300844 (SCHULER ROLAND [CH]) [A] 1-9 * column 2, line 58 - column 3, line 17; figures 1-4 *; | [A]EP0915484 (TOSHIBA KK [JP], et al) [A] 1-9 * page 5, line 41 - line 51 *; | [A]EP1126578 (HITACHI LTD [JP]) [A] 1-9 * column 8, line 1 - line 46; figure 4 * |