EP1361399 - Deckenanlage zur Raumbeheizung und Raumbelüftung mit Rotationsausblaselement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 24.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2005 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 10.08.2005 [2005/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten B.V.S. d.o.o. Ulica pohorskega bataljona 14 2000 Maribor / SI | [2003/46] | Erfinder | 01 /
Vidakovic, Rudolf Ulica Jelencevih 64 2341 Pekre / SI | [2003/46] | Vertreter | Kloiber, Thomas Vonnemann Kloiber & Kollegen Sckellstrasse 6 81667 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/46] | Kloiber, Thomas, Dr. Dipl.-Phys Vonnemann Kloiber & Kollegen Belgradstrasse 1 80796 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02010158.0 | 08.05.2002 | [2003/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1361399 | Datum: | 12.11.2003 | Sprache: | DE | [2003/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.10.2002 | Klassifikation | IPC: | F24F1/00, F24F13/06 | [2003/46] | CPC: |
F24F1/0011 (EP);
F24F1/0047 (EP);
F24F13/06 (EP);
F24F11/79 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE [2004/32] |
Frühere [2003/46] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Deckenanlage zur Raumbeheizung und Raumbelüftung mit Rotationsausblaselement | [2003/46] | Englisch: | Room heating and ventilating ceiling device having a rotational blowing element | [2003/46] | Französisch: | Dispositif de plafond pour le chauffage et la ventilation d'un local avec élément de soufflage rotatif | [2003/46] | Prüfungsverfahren | 17.02.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/16] | 13.05.2004 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 30.08.2004 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) BE, CH, CY, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 19.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.06.2005 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2005/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 16.06.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 16.06.2004 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1805475 (BRANDI DIPL ING OTTO HEINZ); | [X]SI9800278 (S D O O B V [SI]) [X] 1-8 * the whole document *; | [X] - BEWA, "Rotierende Heizgeräte", PLANUNGSHEFT FÜR GERÄTEAUSWAHL INSTALLATION UND AUSSCHREIBUNG, Austria, (198901), XP002215220 [X] 1-8 * the whole document * |