EP1265021 - Schutzkappe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.12.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.12.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.01.2008 [2008/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VERITAS AG Stettiner Strasse 1-9 63571 Gelnhausen / DE | [2002/50] | Erfinder | 01 /
Emmrich, Michael Am Sportfeld 20 63589 Linsengericht / DE | 02 /
Reinig, Michael Birsteiner Strasse 36 63636 Brachtal / DE | [2002/50] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2002/50] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02011762.8 | 27.05.2002 | [2002/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001209475U | 07.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 20109475 U | [2002/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1265021 | Datum: | 11.12.2002 | Sprache: | DE | [2002/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1265021 | Datum: | 26.02.2003 | [2003/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1265021 | Datum: | 14.02.2007 | Sprache: | DE | [2007/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.01.2003 | Klassifikation | IPC: | F16L57/00, B65D59/06 | [2002/50] | CPC: |
B65D59/06 (EP);
F16L57/005 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/50] | Erstreckungsstaaten | RO | 30.05.2003 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schutzkappe | [2002/50] | Englisch: | Protective cap | [2002/50] | Französisch: | Capuchon de protection | [2002/50] | Prüfungsverfahren | 28.03.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.05.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/31] | 10.04.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.05.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.06.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.09.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.12.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.12.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.11.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB757918 (STADIUM LTD) [A] 16-21 * page 1, columns 35-83; figure - *; | [A]US3186573 (LUDVIG SALMINEN PAAVO VIKTOR) [A] 16-21 * figure - *; | [Y]US3318488 (ODEN BARNES CHARLES) [Y] 11-14 * column 1, lines 10-23 * * column 2, line 50 - column 3, line 24; claims 1,2 * * figures 1-3 *; | [XY]DE2439831 (SADEVA FA) [X] 1,2,4,6-8,16 * page 1, paragraphs 1,2 * * figure - * [Y] 11-14; | [XA]DE8414522U (MANNESMANN AG) [X] 1-5,8,9 * page 3, line 10 - page 4, line 15 * * figure - * [A] 6,7,10; | [A]US5085332 (GETTIG WILLIAM A [US], et al) [A] 11-15 * abstract *; | [XA]EP0750150 (HENN GMBH & CO KG [AT]) [X] 22,24,25 * column 3, line 53 - column 5, line 15 * * figures 1-6 *[A] 23; | [Y]US6105817 (PONTON THIERRY [FR]) [Y] 11-13 * column 3, line 66 - column 5, line 65; figure 4 * |