EP1408178 - Abdeckplatte für Gedenksteine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 14.10.2009 [2009/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ernst Strassacker GmbH & Co. KG Kunstgiesserei Staufeneckstrasse 19 73079 Süssen / DE | [2005/39] |
Frühere [2004/16] | Für alle benannten Staaten Ernst strassacker KG Kunstgiesserei, Staufeneckstrasse 19 73079 Süssen / DE | Erfinder | 01 /
Ziller, Ludwig Albstrasse 13 73072 Donzdorf / DE | 02 /
Huff, Andrea Wagnerstrasse 16 72072 Donzdorf / DE | 03 /
Mücke, Torsten Bismarkstrasse 52 70197 Stuttgart / DE | 04 /
Ehringer, Sandra Kuntzestrasse 4 73079 Süssen / DE | 05 /
Pany, Andreas Untere Kirchstrasse 9 73084 Salach / DE | 06 /
Gronych, Eckhard Burgstrasse 37 73084 Salach / DE | 07 /
Kruch, Nikolaus-Otto Heidenheimerstrasse 85/1 73079 Süssen / DE | 08 /
Handel, Kurtfritz Sigmaringerstrasse 35 72622 Nürthingen / DE | 09 /
Czasny, Günter Schützenstrasse 7 73072 Donzdorf / DE | [2007/36] |
Frühere [2004/16] | 01 /
Ziller, Ludwig Albstrasse 13 73072 Donzdorf / DE | ||
02 /
Huff, Andrea Wagnerstrasse 16 72072 Donzdorf / DE | |||
03 /
Mücke, Torsten Bismarkstrasse 52 70197 Stuttgart / DE | |||
04 /
Ehringer, Sandra Kuntzestrasse 4 73079 Süssen / DE | |||
05 /
Pany, Andreas, Dipl.-Designer Untere Kirchstrasse 9 73084 Salach / DE | |||
06 /
Gronych, Eckhard, Dipl.-Designer Burgstrasse 37 73084 Salach / DE | |||
07 /
Kruch, Nikolaus-Otto Heidenheimerstrasse 85/1 73079 Süssen / DE | |||
08 /
Handel, Kurtfritz Sigmaringerstrasse 35 72622 Nürthingen / DE | |||
09 /
Czasny, Günter Schützenstrasse 7 73072 Donzdorf / DE | Vertreter | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB Postfach 10 40 36 70035 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2004/16] | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner Postfach 10 40 36 70035 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02021595.0 | 27.09.2002 | [2004/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1408178 | Datum: | 14.04.2004 | Sprache: | DE | [2004/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1408178 | Datum: | 05.09.2007 | Sprache: | DE | [2007/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.02.2003 | Klassifikation | IPC: | E04H13/00 | [2004/16] | CPC: |
E04H13/003 (EP);
E04H13/006 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/16] | Erstreckungsstaaten | LT | 25.03.2004 | LV | 25.03.2004 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abdeckplatte für Gedenksteine | [2004/16] | Englisch: | Covering plate for gravestone | [2004/16] | Französisch: | Panneau d' obturation pour pierre tombale | [2004/16] | Prüfungsverfahren | 19.09.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/16] | 29.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.07.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.07.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.06.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 05.09.2007 | EE | 05.09.2007 | TR | 05.09.2007 | MC | 30.09.2007 | BG | 05.12.2007 | [2009/42] |
Frühere [2009/37] | CY | 05.09.2007 | |
EE | 05.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
BG | 05.12.2007 | ||
Frühere [2009/33] | CY | 05.09.2007 | |
EE | 05.09.2007 | ||
MC | 30.09.2007 | ||
Frühere [2009/10] | EE | 05.09.2007 | |
MC | 30.09.2007 | ||
Frühere [2008/22] | MC | 30.09.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2513951 (MCCLELLEN HAROLD E) [Y] 3 * column 2, line 12 - line 40; figure - *; | [YA]GB2263388 (MING HSING PLASTICS CO LTD [CN]) [Y] 13 * page 5, line 1 - line 8; figures 1,2 *[A] 4; | [XY]US6006458 (WEISS HALI [US]) [X] 1,2,5-7 * column 16, line 22 - line 59; figures 102-104,123-125 * [Y] 3,10,13; | [Y]WO0012844 (OTTO GLENN LAWRENCE [AU]) [Y] 3 * page 10, line 1 - line 19; figure 1 *; | [Y]US6347439 (BACH LAHOR SANTIAGO [ES]) [Y] 10 * column 1, line 66 - column 3, line 35; figure - * |