EP1300557 - Schaltsaugrohr [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.11.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.03.2010 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 21.04.2010 [2010/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pierburg GmbH Alfred-Pierburg-Strasse 1 41460 Neuss / DE | [2003/15] | Erfinder | 01 /
Sanders, Michael An der Linde 23 41564 Kaarst / DE | 02 /
Langner, Frank Dobacher Strasse 128 52146 Würselen / DE | [2003/15] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Frühere [2003/15] | von Kirschbaum, Alexander, Dipl.-Ing., et al Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02022012.5 | 01.10.2002 | [2003/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001148601 | 02.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10148601 | [2003/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1300557 | Datum: | 09.04.2003 | Sprache: | DE | [2003/15] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1300557 | Datum: | 18.08.2004 | [2004/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.07.2004 | Klassifikation | IPC: | F02B27/02 | [2003/15] | CPC: |
F02D9/103 (EP,US);
F02B27/02 (US);
F02B27/0215 (EP);
F02B27/0273 (EP);
F02D9/102 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2005/19] |
Frühere [2003/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schaltsaugrohr | [2003/15] | Englisch: | Variable intake manifold | [2003/15] | Französisch: | Conduit d'aspiration de commande | [2003/15] | Prüfungsverfahren | 19.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/52] | 06.07.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 04.04.2005 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 04.04.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 04.04.2005 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 04.04.2005 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 04.04.2005 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 04.04.2005 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0819875 (EATON SA MONACO [MC]) [Y] 1-4 * column 1, line 51 - column 2, line 44; figures 1,2,4 *; | [DY]DE19714311 (PIERBURG AG [DE]) [DY] 1-4 * column 1, line 1 - column 2, line 24; figures 1,2 *; | [PX]WO0179673 (SAXONIA UMFORMTECHNIK GMBH [DE], et al) [PX] 1-4,6,7 * page 3, line 11 - page 6, line 9; figures 2-4 *; | EP1272750 [ ] (SAXONIA UMFORMTECHNIK GMBH [DE], et al) | vom Anmelder | DE19714311 |