EP1304307 - Seilanordnung für Aufzug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 11.07.2003 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.07.2003 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 27.08.2003 [2003/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Paccagnella, Giorgio Via Umbria 1B Camin 35030 Padova / IT | Für alle benannten Staaten Braido, Massimiliano Via Bachelet 55 Vigonza 35010 Padova / IT | Für alle benannten Staaten Maran, Mauro Via Noalese Sud 71/1 Pianiga Venezia / IT | Für alle benannten Staaten Grob, Emil Rudolf Allmendstrasse 8 8142 Uitikon / CH | [2003/17] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2003/17] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/17] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02022907.6 | 10.10.2002 | [2003/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2001PD00237 | 10.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT PD20010237 | [2003/17] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1304307 | Datum: | 23.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.02.2003 | Klassifikation | IPC: | B66B11/00, B66B11/08 | [2003/17] | CPC: |
B66B11/008 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2003/17] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Seilanordnung für Aufzug | [2003/17] | Englisch: | Roping for elevator | [2003/17] | Französisch: | Disposition des cables d'ascenseur | [2003/17] | Prüfungsverfahren | 04.07.2003 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2003/35] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0731052 (DOVER EUROP AUFZUEGE GMBH [DE]) [X] 1-3 * abstract *; | [X]WO9829326 (KONE CORP [FI], et al) [X] 1,2 * abstract *; | [X]WO9943600 (OTIS ELEVATOR CO [US]) [X] 1-3 * abstract *; | [X]DE19963296 (AUFZUGFABRIK WILHELM NUNN GMBH [DE]) [X] 3* abstract * |