EP1353078 - Zylinderstift [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.04.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.04.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.05.2007 [2007/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kramski GmbH Heilbronner Strasse 10 75179 Pforzheim / DE | [2003/42] | Erfinder | 01 /
Kramski, Wiestaw Leipziger Strasse 10 75217 Birkenfeld / DE | [2003/42] | Vertreter | Blumenröhr, Dietrich, et al Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstrasse 16 76133 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Frühere [2003/42] | Blumenröhr, Dietrich Dipl.-Ing., et al Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstrasse 16 76133 Karlsruhe / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02023445.6 | 21.10.2002 | [2003/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002116412 | 12.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10216412 | [2003/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1353078 | Datum: | 15.10.2003 | Sprache: | DE | [2003/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.07.2003 | Klassifikation | IPC: | F16B19/02 | [2003/42] | CPC: |
F16B5/0275 (EP);
F16B19/02 (EP);
F16B5/025 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2003/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zylinderstift | [2003/42] | Englisch: | Cylindrical pin | [2003/42] | Französisch: | Broche cylindrique | [2003/42] | Prüfungsverfahren | 17.01.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/12] | 07.07.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.11.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/20] | 28.12.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2007/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2006 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3132557 (BAUER MYRON J) [A] 1 * figures 1,3 *; | [X]DE2045726 (MUELLER K) [X] 1-3,8,11 * page 2, paragraph 1; figures 1,3 *; | [X]US4130369 (WOJCIK THADDEUS A) [X] 1,2,4,8,11 * column 2, line 4 - line 13 * * column 2, line 27 - line 33; figures 1,2 *; | [A]US5362185 (HAACK JOHANNES [CH]) [A] 1* figure 2 *; | [X]US5678444 (NAGAMORI HACHIRO [JP]) [X] 1-3,8,11 * column 1, line 12 - line 15 * * column 3, line 51 - column 4, line 6; figure 2 * |