EP1312889 - Induktiver Winkelsensor, insbesondere für ein Kraftfahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GB | veröffentlicht am 21.01.2009 [2009/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hella KGaA Hueck & Co. Rixbecker Strasse 75 59552 Lippstadt / DE | [2004/48] |
Frühere [2003/21] | Für alle benannten Staaten Hella KG Hueck & Co. Rixbecker Strasse 75 59552 Lippstadt / DE | Erfinder | 01 /
Schmidt, Franz-Josef Hubertusweg 13 33154 Salzkotten / DE | 02 /
Irle, Henning Weissdornallee 40 59557 Lippstadt / DE | 03 /
Kost, Norbert Fontaneweg 10 59557 Erwitte / DE | [2003/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02025142.7 | 09.11.2002 | [2003/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001156238 | 15.11.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10156238 | [2003/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1312889 | Datum: | 21.05.2003 | Sprache: | DE | [2003/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1312889 | Datum: | 25.08.2004 | [2004/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1312889 | Datum: | 23.01.2008 | Sprache: | DE | [2008/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.07.2004 | Klassifikation | IPC: | G01B7/30, G01D5/20 | [2003/21] | CPC: |
G01D5/2066 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2005/20] |
Frühere [2003/21] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Induktiver Winkelsensor, insbesondere für ein Kraftfahrzeug | [2003/21] | Englisch: | Inductive angle sensor in particular for a motor vehicle | [2003/21] | Französisch: | Capteur d'angle inductif en particulier pour une voiture | [2003/21] | Prüfungsverfahren | 15.01.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/11] | 26.02.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 09.06.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.06.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | 03.12.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.05.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.08.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.08.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.12.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.12.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 06.04.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 06.04.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 23.01.2008 | ES | 04.05.2008 | [2009/04] |
Frühere [2008/35] | ES | 04.05.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DY]DE19941464 (HELLA KG HUECK & CO [DE]) [DY] 1-6 * claim 1 * * column 1, line 17 * * column 2, lines 32-34 * * column 3, lines 1-22 * * figure 4 *; | [Y]WO9961868 (ABSOLUTE SENSORS LTD [GB], et al) [Y] 1-6 * claims 21,23,48 * |