EP1426699 - Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpumpen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.07.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG, LU | veröffentlicht am 09.09.2009 [2009/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Holter, Christian, Dr. Ragnitztalweg 40 8047 Graz / AT | Für alle benannten Staaten Zischka, Walter Buchschachen 129 7411 Markt Allham / AT | Für alle benannten Staaten Lechner, Franz, Ing. Richterweg 20 8062 Kumberg / AT | Für alle benannten Staaten Radovic, Franz Ludersdorf 77 8200 Gleisdorf / AT | [N/P] |
Frühere [2004/24] | Für alle benannten Staaten Holter, Christian, Dr. Ragnitztalweg 40 8047 Graz / AT | ||
Für alle benannten Staaten Zischka, Walter Buchschachen 129 7411 Markt Allhau / AT | |||
Für alle benannten Staaten Lechner, Franz, Ing. Richterweg 20 8062 Kumberg / AT | |||
Für alle benannten Staaten Radovic, Franz Ludersdorf 77 8200 Gleisdorf / AT | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2004/24] | Vertreter | Margotti, Herwig Franz, et al Schwarz & Partner Patentanwälte Wipplingerstrasse 30 1010 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [2005/35] | Margotti, Herwig Franz, et al Kopecky & Schwarz Patentanwälte Wipplingerstrasse 32/22 1010 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02026777.9 | 02.12.2002 | [2004/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1426699 | Datum: | 09.06.2004 | Sprache: | DE | [2004/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1426699 | Datum: | 29.08.2007 | Sprache: | DE | [2007/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.2003 | Klassifikation | IPC: | F24D19/10, F04D15/00 | [2004/24] | CPC: |
F24D19/1012 (EP,US);
F04D15/0066 (EP);
Y02B30/70 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Automatische Regelvorrichtung für Umwälzpumpen | [2004/24] | Englisch: | Circulation pumps automatic control system | [2004/24] | Französisch: | Dispositif de réglage automatique de pompes de circulation | [2004/24] | Prüfungsverfahren | 02.02.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/04] | 12.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.02.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.05.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.05.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.05.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2004 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   02.06.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 29.08.2007 | CZ | 29.08.2007 | EE | 29.08.2007 | FI | 29.08.2007 | IE | 29.08.2007 | NL | 29.08.2007 | SI | 29.08.2007 | SK | 29.08.2007 | BG | 29.11.2007 | SE | 29.11.2007 | GR | 30.11.2007 | LU | 02.12.2007 | BE | 31.12.2007 | MC | 31.12.2007 | PT | 29.01.2008 | [2009/37] |
Frühere [2009/33] | CY | 29.08.2007 | |
CZ | 29.08.2007 | ||
EE | 29.08.2007 | ||
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
NL | 29.08.2007 | ||
SI | 29.08.2007 | ||
SK | 29.08.2007 | ||
SE | 29.11.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
BE | 31.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
PT | 29.01.2008 | ||
Frühere [2009/29] | CZ | 29.08.2007 | |
EE | 29.08.2007 | ||
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
NL | 29.08.2007 | ||
SI | 29.08.2007 | ||
SK | 29.08.2007 | ||
SE | 29.11.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
BE | 31.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
PT | 29.01.2008 | ||
Frühere [2009/10] | CZ | 29.08.2007 | |
EE | 29.08.2007 | ||
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
NL | 29.08.2007 | ||
SK | 29.08.2007 | ||
SE | 29.11.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
BE | 31.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
PT | 29.01.2008 | ||
Frühere [2008/43] | CZ | 29.08.2007 | |
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
NL | 29.08.2007 | ||
SK | 29.08.2007 | ||
SE | 29.11.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
BE | 31.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
PT | 29.01.2008 | ||
Frühere [2008/33] | CZ | 29.08.2007 | |
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
NL | 29.08.2007 | ||
SK | 29.08.2007 | ||
SE | 29.11.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
PT | 29.01.2008 | ||
Frühere [2008/28] | CZ | 29.08.2007 | |
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
NL | 29.08.2007 | ||
SK | 29.08.2007 | ||
SE | 29.11.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
PT | 29.01.2008 | ||
Frühere [2008/25] | CZ | 29.08.2007 | |
FI | 29.08.2007 | ||
IE | 29.08.2007 | ||
NL | 29.08.2007 | ||
SK | 29.08.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
PT | 29.01.2008 | ||
Frühere [2008/20] | FI | 29.08.2007 | |
NL | 29.08.2007 | ||
GR | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/10] | FI | 29.08.2007 | |
NL | 29.08.2007 | ||
Frühere [2008/09] | NL | 29.08.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE4312150 (HENNEL EWALD [DE], et al) [A] 6 * column 3, line 37 - line 63; figure 1 *; | [YA]EP0703416 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 1-3,7 * column 2, line 32 - line 53; figure 1 * [A] 4,6; | [A]DE19600455 (KUDERA OLIVER [DE]) [A] 4 * column 2, line 9 - line 13 * * column 2, line 67 - column 3, line 3; figure 1 *; | [A]WO9800764 (HONEYWELL INC [US]) [A] 1* the whole document *; | [Y]EP0834789 (KSB SA [FR]) [Y] 1-3,7 * column 1, line 45 - column 2, line 37; figure 1 * |