EP1334953 - Verfahren zum Brechen von Glasplatten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2003/33] | Verfahren und Vorrichtung zum Brechen von Glasplatten | ||
[2006/43] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 14.10.2009 [2009/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HEGLA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH & Co. KG Industriestrasse 21 D-37688 Beverungen / DE | [2007/14] |
Frühere [2003/33] | Für alle benannten Staaten HEGLA Fahrzeug- u. Maschinenbau GmbH & Co. KG Industriestrasse 21 D-37688 Beverungen / DE | Erfinder | 01 /
Glaser, Siegfried Am Kapellenberg 53 37688 Beverungen / DE | [2003/33] | Vertreter | Dr. Solf & Zapf Patent- und Rechtsanwalts PartG mbB Candidplatz 15 81543 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/33] | Patentanwälte Dr. Solf & Zapf Candidplatz 15 81543 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02026809.0 | 28.11.2002 | [2003/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20021005320 | 08.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10205320 | [2003/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1334953 | Datum: | 13.08.2003 | Sprache: | DE | [2003/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1334953 | Datum: | 07.07.2004 | [2004/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1334953 | Datum: | 04.04.2007 | Sprache: | DE | [2007/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.05.2004 | Klassifikation | IPC: | C03B33/033, C03B33/023, C03B33/037, G01N3/20 | [2004/27] | CPC: |
C03B33/033 (EP);
B65G2249/04 (EP)
|
Frühere IPC [2003/33] | C03B33/033 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2003/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Brechen von Glasplatten | [2006/43] | Englisch: | Method for severing sheets of glass | [2006/43] | Französisch: | Procédé pour rompre des feuilles de verre | [2006/43] |
Frühere [2003/33] | Verfahren und Vorrichtung zum Brechen von Glasplatten | ||
Frühere [2003/33] | Method and apparatus for severing sheets of glass | ||
Frühere [2003/33] | Procédé et dispositif pour rompre des feuilles de verre | Prüfungsverfahren | 15.07.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/38] | 15.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.06.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.12.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.03.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.06.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.10.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.01.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.01.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 04.04.2007 | CZ | 04.04.2007 | DK | 04.04.2007 | EE | 04.04.2007 | FI | 04.04.2007 | FR | 04.04.2007 | GB | 04.04.2007 | IE | 04.04.2007 | NL | 04.04.2007 | SK | 04.04.2007 | TR | 04.04.2007 | BG | 04.07.2007 | SE | 04.07.2007 | GR | 05.07.2007 | ES | 15.07.2007 | PT | 04.09.2007 | LU | 28.11.2007 | BE | 30.11.2007 | MC | 30.11.2007 | [2009/42] |
Frühere [2009/37] | CY | 04.04.2007 | |
CZ | 04.04.2007 | ||
DK | 04.04.2007 | ||
EE | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
FR | 04.04.2007 | ||
GB | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
LU | 28.11.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2009/33] | CY | 04.04.2007 | |
CZ | 04.04.2007 | ||
DK | 04.04.2007 | ||
EE | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
FR | 04.04.2007 | ||
GB | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2009/10] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
EE | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
FR | 04.04.2007 | ||
GB | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/52] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
FR | 04.04.2007 | ||
GB | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/43] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
GB | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
FR | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/29] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
GB | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
FR | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/24] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
GB | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
FR | 30.11.2007 | ||
Frühere [2008/20] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
GB | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
GR | 05.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Frühere [2008/13] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
SK | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Frühere [2008/10] | CZ | 04.04.2007 | |
DK | 04.04.2007 | ||
FI | 04.04.2007 | ||
IE | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Frühere [2008/09] | DK | 04.04.2007 | |
FI | 04.04.2007 | ||
NL | 04.04.2007 | ||
BG | 04.07.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Frühere [2008/08] | DK | 04.04.2007 | |
FI | 04.04.2007 | ||
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Frühere [2007/48] | FI | 04.04.2007 | |
SE | 04.07.2007 | ||
ES | 15.07.2007 | ||
PT | 04.09.2007 | ||
Frühere [2007/47] | ES | 15.07.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP2000154032 ; | [A]US1920641 (HEICHERT HERMAN S) [A] 28-30* Seite 1, Zeilen 30-91, Fig. 1-8 *; | [XY]EP0402342 (LISEC PETER [AT]) [X] 1,26,28,31-34 * the whole document * [Y] 27; | [XY]US5165585 (LISEC PETER [AT]) [X] 26,28-30 * column 1, line 47 - column 2, line 30; figures 1,3 * * column 2, line 57 - column 3, line 3 * * column 3, line 45 - line 60 * [Y] 27,31-34; | [XY]EP0587542 (COOPMES SCARL [IT]) [X] 26,28-30 * column 5, line 28 - column 6, line 46; figures 5-10 * * column 7, line 38 - column 8, line 9 * [Y] 27,31-34; | [XY]AT399144B (LISEC PETER [AT]) [X] 26,28-30 * page 4, line 43 - page 5, line 14; figures 3a-3c * [Y] 27,31-34; | [XY]WO0198368 (SCHOTT GLAS [DE], et al) [X] 26,28,31,32,34 * page 5, line 12 - line 20 * * page 10, line 4 - line 29 * * page 13, line 8 - line 21; figure 3; claims 1,14,15 * [Y] 27,33; | [XY] - H. SCHOLZE, Glas, BERLIN, SPRINGER-VERLAG, (1988), XP002279374 [X] 1-4,10-12,14-16,26,27 * page 243, paragraph 3.5.2.3 - page 248 * [Y] 20 | [XY] - S.J.SCHNEIDER, Ceramics and Glasses, MATERIALS PARK,OHIO, ASM INTERNATIONAL, (2000), XP002279375 [X] 1-4,10,11,14,15 * page 635 - page 644 * [Y] 20 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20001013), vol. 2000, no. 09, & JP2000154032 A 20000606 (HOYA CORP) [Y] 27 * abstract * |