EP1336741 - Drosselklappenstutzen mit Notlaufvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.08.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.09.2005 [2005/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/34] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Bender, Günther Mühlweg 25 61191 Rodheim (Rosbach) / DE | [2003/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02028354.5 | 17.12.2002 | [2003/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002102096 | 21.01.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10202096 | [2003/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1336741 | Datum: | 20.08.2003 | Sprache: | DE | [2003/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1336741 | Datum: | 06.10.2004 | Sprache: | DE | [2004/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.05.2003 | Klassifikation | IPC: | F02D11/10, F02D9/10, F02D9/02 | [2003/34] | CPC: |
F02D11/107 (EP);
F02D9/1065 (EP);
F02D2009/0269 (EP);
F02D2009/0277 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [2004/20] |
Frühere [2003/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drosselklappenstutzen mit Notlaufvorrichtung | [2003/34] | Englisch: | Throttle valve body with limp home device | [2003/34] | Französisch: | Corp de papillon ayant un dispositiv d'emergence | [2003/34] | Prüfungsverfahren | 02.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/45] | 22.04.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.08.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.08.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 07.07.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/39] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4947815 (PETER CORNELIUS [DE]) [A] 1,2* column 2, line 13 - column 2, line 45; figure 1 *; | [A]US5492097 (BYRAM ROBERT J [US], et al) [A] 1,2 * column 1, line 44 - column 2, line 37; figure 4 *; | [A]US5996551 (SCHROEDER THOMAS [DE]) [A] 1,2 * column 1, line 31 - column 1, line 48; figures 1,3 *; | [PA]DE10102775 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [PA] 1,2 * column 1, line 60 - column 2, line 9; figure 1 *; | [PA]DE10102776 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [PA] 1,2 * column 1, line 60 - column 2, line 5; figures 1,3 * |