EP1323494 - Rundschalteinrichtung für Werkzeugmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.01.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mori Seiki Co., Ltd. 106 Kitakoriyama-cho Yamatokoriyama-shi Nara-ken 639-1183 / JP | [N/P] |
Frühere [2005/10] | Für alle benannten Staaten Mori Seiki Co., Ltd. 106 Kitakoriyama-cho Yamatokoriyama-shi, Nara-ken 639-1183 / JP | ||
Frühere [2003/27] | Für alle benannten Staaten Mori Seiki Co., Ltd. 106 Kitakoriyamacho Yamatokoriyama-shi, Nara-ken 639-1183 / JP | Erfinder | 01 /
Watanabe, Michio c/o Mori Seiki Co.,Ltd., 106 Kitakoriyama-cho Yamatokoriyama-shi, Nara-ken, 639-1183 / JP | [2003/27] | Vertreter | Kern, Ralf M. advotec. Patent- und Rechtsanwälte Sollner Strasse 38 81479 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/27] | Kern, Ralf M., Dipl.-Ing. Hansastrasse 16/II. 80686 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02028648.0 | 20.12.2002 | [2003/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010400796 | 28.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001400796 | [2003/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1323494 | Datum: | 02.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1323494 | Datum: | 17.09.2003 | [2003/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1323494 | Datum: | 09.03.2005 | Sprache: | EN | [2005/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.07.2003 | Klassifikation | IPC: | B23Q16/02, B23Q1/40, B23Q16/10 | [2003/38] | CPC: |
B23Q1/40 (EP,US);
B23Q1/262 (EP,US);
B23Q1/52 (EP,US);
B23Q16/102 (EP,US);
Y10T29/5165 (EP,US);
Y10T409/309576 (EP,US);
|
Frühere IPC [2003/27] | B23Q16/02, B23Q1/40 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2004/24] |
Frühere [2003/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rundschalteinrichtung für Werkzeugmaschine | [2003/27] | Englisch: | Rotational indexing device of machine tool | [2003/27] | Französisch: | Dispositif à indexage circulaire d'une machine-outil | [2003/27] | Prüfungsverfahren | 17.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/21] | 03.09.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.12.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 09.03.2005 | IT | 09.03.2005 | [2009/01] |
Frühere [2007/38] | IT | 09.03.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ADP]JP2002160144 ; | [A]GB2111873 (DAVIS GAGE AND ENGINEERING COM) [A] 1,3* abstract *; | [A]US6095014 (CHEN YOUNG-DAR [TW], et al) [A] 1,3 * abstract * | [ADP] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20021010), vol. 2002, no. 10, & JP2002160144 A 20020604 (MORI SEIKI CO LTD) [ADP] 1,3 * abstract * |