EP1255409 - Konvertierung zwischen textuellem und binärem BIFS Format [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 10.08.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.08.2007 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 12.09.2007 [2007/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2002/45] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Duquesnois, Laurent, Société Civile S.P.I.D. 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [2002/45] | Vertreter | van Oudheusden-Perset, Laure E., et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 44 5656 AE Eindhoven / FR | [N/P] |
Frühere [2006/17] | van Oudheusden-Perset, Laure E., et al Société Civile SPID 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2004/36] | Charpail, François, et al Société Civile S.P.I.D. 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2002/45] | de la Fouchardière, Marie-Noelle Société Civile "SPID" 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02076505.3 | 17.04.2002 | [2002/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20010005503 | 24.04.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0105503 | [2002/45] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1255409 | Datum: | 06.11.2002 | Sprache: | FR | [2002/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.07.2002 | Klassifikation | IPC: | H04N7/26, H04N7/24 | [2002/45] | CPC: |
H04N21/234318 (EP,US);
H04N5/262 (KR);
H04N19/25 (EP,US);
H04N21/80 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Konvertierung zwischen textuellem und binärem BIFS Format | [2002/45] | Englisch: | Conversion between textual and binary BIFS (Binary Format for scene) format | [2002/45] | Französisch: | Conversion d'un format BIFS textuel vers un format BIFS binaire | [2002/45] | Prüfungsverfahren | 06.05.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/28] | 01.08.2007 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2007/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A] - SIGNES J, "BINARY FORMAT FOR SCENE (BIFS): COMBINING MPEG-4 MEDIA TO BUILD RICH MULTIMEDIA SERVICES", PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, (19990125), vol. 3653, pages 1506 - 1517, XP000984179 [A] 1-6 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.334661 | [A] - ELEFTHERIADIS A, "MPEG-4 systems: architecting object-based audio-visual content", IEEE WORKSHOP ON MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING. PROCEEDINGS OF SIGNAL PROCESSING SOCIETY WORKSHOP ON MULTIMEDIA SIGNAL PROCESSING, XX, XX, (19981207), pages 535 - 540, XP002160812 [A] 1-6 * the whole document * | [AD] - "Coding of Moving Pictures and Audio", 3G TS 25.323 V3.1.0, XX, XX, XX, (19991101), pages 1 - 6, XP002184603 [AD] 1-6 * the whole document * | [A] - "STUDY OF ISO/IEC 14496-1:2001/PDAM2", ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG11 N3866, XX, XX, XX, (20010101), pages 01 - 157, XP000997692 [A] 1-6 * the whole document * | [AD] - ELEFTHERIADIS A ET AL, "WORKING DRAFT 5.0 OF ISO/IEC 14496-1", ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 N1825, XX, XX, (19970725), pages 1 - 215, XP000982956 [AD] 1-6 * page 24, paragraph 1.7 * * page 27, paragraph 1.13 - page 47, paragraph 2.7 * |