EP1285588 - Zusammensetzung enthaltend Diätfasern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.10.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.02.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 30.03.2011 [2011/13] | Anmelder | Für:AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SK
TR
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | Für:GB
IE
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2008/32] | Für:AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | ||
Für:GB
IE
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | |||
Frühere [2006/40] | Für:AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | ||
Für:GB
IE
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ / GB | |||
Frühere [2003/09] | Für:AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | ||
Für:CY
GB
IE
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ / GB | Erfinder | 01 /
Frith, William James Unilever R&D Colworth Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ / GB | 02 /
Norton, Ian Timothy Unilever R&D Colworth Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ / GB | 03 /
Wolf, Bettina Unilever R&D Colworth Sharnbrook, Bedford MK44 1LQ / GB | [2003/09] | Vertreter | Joppe, Hermina Laura Petronella, et al Unilever Patent Group Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | [2009/50] |
Frühere [2006/04] | Joppe, Hermina Laura Petronella, et al Unilever Patent Group Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | ||
Frühere [2006/03] | Van Velzen, Maaike Mathilde, et al Unilever Patent Department Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | ||
Frühere [2003/09] | Van Velzen, Maaike Mathilde, et al Unilever N.V. Patent Department Postbus 137 3130 AC Vlaardingen / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02077857.7 | 16.07.2002 | [2003/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20010306859 | 10.08.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 01306859 | [2003/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1285588 | Datum: | 26.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1285588 | Datum: | 28.11.2007 | Sprache: | EN | [2007/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.09.2002 | Klassifikation | IPC: | A23L1/05, A23D7/00 | [2003/09] | CPC: |
A23G3/48 (EP);
A23C20/00 (EP);
A23D7/0056 (EP);
A23D7/015 (EP);
A23G3/346 (EP);
A23G3/42 (EP);
A23G9/34 (EP);
A23G9/42 (EP);
A23G9/52 (EP);
A23L29/238 (EP);
A23L29/256 (EP);
A23L29/262 (EP);
A23L29/272 (EP);
A23L29/284 (EP);
A23G2200/06 (EP);
| C-Set: |
A23G3/346, A23G2200/06 (EP);
A23G3/346, A23G2200/14 (EP);
A23V2002/00, A23V2250/50364, A23V2250/51082 (EP);
A23V2002/00, A23V2250/5054, A23V2250/5026 (EP); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2003/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusammensetzung enthaltend Diätfasern | [2003/09] | Englisch: | Fibre containing composition | [2003/09] | Französisch: | Composition contenant des fibres | [2003/09] | Prüfungsverfahren | 19.11.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/50] | 28.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.08.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.08.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 28.11.2007 | BE | 28.11.2007 | CH | 28.11.2007 | CY | 28.11.2007 | CZ | 28.11.2007 | DK | 28.11.2007 | EE | 28.11.2007 | FI | 28.11.2007 | LI | 28.11.2007 | NL | 28.11.2007 | SK | 28.11.2007 | TR | 28.11.2007 | BG | 28.02.2008 | SE | 28.02.2008 | GR | 29.02.2008 | ES | 11.03.2008 | PT | 28.04.2008 | IE | 16.07.2008 | LU | 16.07.2008 | IT | 31.07.2008 | MC | 31.07.2008 | [2011/13] |
Frühere [2010/37] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CY | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
EE | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
TR | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
GR | 29.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
PT | 28.04.2008 | ||
IE | 16.07.2008 | ||
LU | 16.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CY | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
EE | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
GR | 29.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
PT | 28.04.2008 | ||
IE | 16.07.2008 | ||
LU | 16.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
Frühere [2009/34] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CY | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
EE | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
GR | 29.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
PT | 28.04.2008 | ||
IE | 16.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
Frühere [2009/33] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CY | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
EE | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
GR | 29.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
PT | 28.04.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
Frühere [2009/22] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
EE | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
GR | 29.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
PT | 28.04.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
Frühere [2009/18] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
GR | 29.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
PT | 28.04.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
Frühere [2009/13] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
GR | 29.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
PT | 28.04.2008 | ||
Frühere [2008/42] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
PT | 28.04.2008 | ||
Frühere [2008/39] | AT | 28.11.2007 | |
BE | 28.11.2007 | ||
CH | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SK | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
Frühere [2008/35] | AT | 28.11.2007 | |
CH | 28.11.2007 | ||
CZ | 28.11.2007 | ||
DK | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
Frühere [2008/29] | AT | 28.11.2007 | |
CH | 28.11.2007 | ||
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
Frühere [2008/24] | CH | 28.11.2007 | |
FI | 28.11.2007 | ||
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
BG | 28.02.2008 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | ||
Frühere [2008/23] | CH | 28.11.2007 | |
LI | 28.11.2007 | ||
NL | 28.11.2007 | ||
SE | 28.02.2008 | ||
ES | 11.03.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0574973 (UNILEVER NV [NL], et al) [X] 1-14 * page 2, line 48 - page 3, line 19 * * page 4, line 5 - page 5, line 11; example -; claims 1-8 *; | [X]US6136363 (BIALEK JADWIGA MALGORZATA [GB], et al) [X] 1-14 * column 1, line 59 - column 2, line 44 * * column 3, line 10 - column 4, line 6; example 4; claim - *; | [X]US5952007 (BAKKER MARINUS ADRIAAN [NL], et al) [X] 1-14 * column 2, line 39 - column 4, line 59; claims 1,2,5-7 *; | [L] - WOLF H ET AL, "INFLUENCE OF GELATION ON PARTICLE SHAPE IN SHEARED BIOPOLYMER BLENDS", JOURNAL OF RHEOLOGY, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, EASTON, PA, US, (200109), vol. 45, no. 5, ISSN 0097-0360, pages 1141 - 1157, XP001038774 [L] 1-14 * abstract * * page 1141, paragraph 1 - page 1142, paragraph 2 * * page 1144, paragraph 2 - page 1146, paragraph 3; table I * DOI: http://dx.doi.org/10.1122/1.1389312 |