blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1333158

EP1333158 - Viertakt-Ottomotor mit Direkteinspritzung und Verfahren zur Ventilsteuerung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  22.05.2009
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip22.05.2009Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 24.06.2009  [2009/26]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Ford Global Technologies, LLC
Fairlane Plaza South
Suite 800
330 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126 / US
[N/P]
Frühere [2008/29]Für alle benannten Staaten
Ford Global Technologies, LLC
Fairlane Plaza South Suite 800 330 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126 / US
Frühere [2006/20]Für alle benannten Staaten
Ford Global Technologies, LLC.
Fairlane Plaza South Suite 800 330 Town Center Drive
Dearborn MI 48126 / US
Frühere [2005/03]Für alle benannten Staaten
Ford Global Technologies, LLC
One Parklane Blvd 600 Parklane Towers East
Dearborn, MI 48126 / US
Frühere [2003/32]Für alle benannten Staaten
Ford Global Technologies, Inc., A subsidiary of Ford Motor Company
600 Parklane Towers East
Dearborn, Michigan 48126 / US
Erfinder01 / Kramer, Ulrich
Rosenstr. 18
51427, Bergisch-Gladbach / DE
 [2003/32]
VertreterDrömer, Hans-Carsten, et al
Ford-Werke Aktiengesellschaft
Patentabteilung NH/DRP
Henry-Ford-Strasse 1
50725 Köln / DE
[N/P]
Frühere [2003/32]Drömer, Hans-Carsten, Dr.-Ing., et al
Ford-Werke Aktiengesellschaft, Patentabteilung NH/DRP, Henry-Ford-Strasse 1
50725 Köln / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag02100080.730.01.2002
[2003/32]
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1333158
Datum:06.08.2003
Sprache:DE
[2003/32]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP1333158
Datum:16.07.2008
Sprache:DE
[2008/29]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP15.07.2002
KlassifikationIPC:F01L1/34, F02D13/02
[2003/32]
CPC:
F02D13/0215 (EP,US); F01L1/34 (EP,US); F02D13/0219 (EP,US);
F02D41/0002 (EP,US); F02D41/006 (EP,US); F02M26/01 (EP,US);
F02B17/005 (EP,US); F02B2075/027 (EP,US); F02B2075/125 (EP,US);
F02D13/0261 (EP,US); F02D13/0269 (EP,US); F02D2013/005 (EP,US);
F02D2041/001 (EP,US); F02D41/0047 (EP,US); Y02T10/12 (EP,US);
Y02T10/40 (EP,US) (-)
Benannte VertragsstaatenDE,   FR,   GB [2004/18]
Frühere [2003/32]AT,  BE,  CH,  CY,  DE,  DK,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  SE,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Viertakt-Ottomotor mit Direkteinspritzung und Verfahren zur Ventilsteuerung[2003/32]
Englisch:Four stroke engine with direct injection and valve driving method[2003/32]
Französisch:Moteur à quatre temps à injection directe et procédé de commande des soupapes[2003/32]
Prüfungsverfahren06.02.2004Prüfungsantrag gestellt  [2004/15]
28.05.2004Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
30.11.2004Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
30.09.2005Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03)
13.12.2005Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
28.03.2008Ankündigung der Patenterteilung
02.06.2008Erteilungsgebühr entrichtet
02.06.2008Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)17.04.2009Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/26]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
02.02.2004Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
31.01.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
31.01.2006Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
31.01.2007Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
31.01.2008Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]EP0854280  (HITACHI LTD [JP]) [X] 1 * column 1, lines 13-17 * * column 6, line 41 - column 7, line 14 * * figure 3 *;
 [A]US5870993  (STELLET HANS-PETER [DE], et al) [A] 1 * column 4, lines 13-27 ** figures 5,6 *;
 [A]US6105550  (NIEBERDING ROLF-GUENTHER [FR]) [A] 1,8 * column 1, lines 7-15 * * column 4, line 14 - column 6, line 6 *
vom AnmelderDE19948298
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.