Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | Prüfungsverfahren | 18.10.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 01.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Europäisches Patent erteilt | 07.12.2011 | Einspruchsverfahren | 10.09.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.11.2012 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 31.07.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A2 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR | | Datum des Ereignisses: | 31.07.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Free Format Text: | AL;LT;LV;MK;RO;SI | | Datum des Ereignisses: | 04.06.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A3 | Designated State(s): | AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR | | Datum des Ereignisses: | 04.06.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | AL LT LV MK RO SI | | Datum des Ereignisses: | 14.01.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20081204 | | Datum des Ereignisses: | 11.02.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATION FEES PAID | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 25.03.2009 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 20090224 | | Datum des Ereignisses: | 07.12.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE FR GB | | Datum des Ereignisses: | 07.12.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB FG4D | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT GRANTED | | Datum des Ereignisses: | 09.02.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R096 60241696 DE | Code Expl.: | +DPMA PUBLICATION OF MENTIONED EP PATENT GRANT | Effective DATE: | 20120209 | | Datum des Ereignisses: | 14.11.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | Effective DATE: | 20120910 | | Datum des Ereignisses: | 03.01.2013 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R097 60241696 DE | Code Expl.: | +NO OPPOSITION FILED AGAINST GRANTED PATENT, OR EPO OPPOSITION PROCEEDINGS CONCLUDED WITHOUT DECISION | Effective DATE: | 20120910 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20150131 | Year of Fee Payment: | 14 | | Datum des Ereignisses: | 29.05.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 20150126 | Year of Fee Payment: | 14 | | Datum des Ereignisses: | 29.05.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20150123 | Year of Fee Payment: | 14 | | Datum des Ereignisses: | 26.01.2015 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR PLFP | Code Expl.: | +FEE PAYMENT | Year of Fee Payment: | 14 | | Datum des Ereignisses: | 02.08.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R119 60241696 DE | Code Expl.: | -APPLICATION DEEMED WITHDRAWN, OR IP RIGHT LAPSED, DUE TO NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 28.09.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 20160110 | | Datum des Ereignisses: | 28.10.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | Effective DATE: | 20160930 | | Datum des Ereignisses: | 31.10.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20160110 | | Datum des Ereignisses: | 31.10.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20160802 | | Datum des Ereignisses: | 30.11.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20160201 | | Datum des Ereignisses: | 04.11.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 03.11.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | GRANT FEE PAID | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 | | Datum des Ereignisses: | 07.06.2011 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Datum des Ereignisses: | 02.05.2008 | | Beschreibung des Ereignisses: | SEARCH REPORT DESPATCHED | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009013 | | Datum des Ereignisses: | 14.06.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 12.10.2012 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |