EP1234840 - Beschichtungsverfahren, Verfahren zur Verbesserung der Wischfestigkeit, zur Haftung an einem Substrat und zur Verringerung der Minimum-Film-Formungs-Temperatur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.06.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia, PA 19106-2399 / US | [N/P] |
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia Pennsylvania 19106-2399 / US | ||
Frühere [2002/35] | Für alle benannten Staaten ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399 / US | Erfinder | 01 /
Even, Ralph Craig 1424 Mauck Road Blue Bell, PA 19422 / US | 02 /
Slone, Robert Victor 1605 Sleepy Hollow Road Quaker, PA 18951 / US | [2002/35] | Vertreter | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE 45 1DZ / GB | ||
Frühere [2002/35] | Kent, Venetia Katherine Rohm and Haas (UK) Ltd European Operations Patent Dept. Lennig House 2 Mason's Avenue Croydon, CR9 3NB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02250912.9 | 11.02.2002 | [2002/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010978920 | 17.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 978920 | US20010270975P | 23.02.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 270975 P | [2002/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1234840 | Datum: | 28.08.2002 | Sprache: | EN | [2002/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1234840 | Datum: | 24.09.2003 | [2003/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1234840 | Datum: | 30.07.2008 | Sprache: | EN | [2008/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.08.2003 | Klassifikation | IPC: | C08F220/12, C09D133/06, B05D7/00, C09D5/02 | [2003/39] | CPC: |
C09D133/064 (EP,US);
C09D5/02 (KR);
C08F220/14 (EP,US);
C08F220/1804 (EP,KR,US)
|
Frühere IPC [2002/35] | C08F220/12, C09D133/06, B05D7/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2004/25] |
Frühere [2002/35] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Beschichtungsverfahren, Verfahren zur Verbesserung der Wischfestigkeit, zur Haftung an einem Substrat und zur Verringerung der Minimum-Film-Formungs-Temperatur | [2002/35] | Englisch: | Coating method, method for improving the scrub resistance and the adhesion to a substrate, lowering the minimum film formation temperature | [2002/35] | Französisch: | Méthode de revêtement, procédé d'amélioration de la résistance au lessivage et de l'adhérence au substrat, procédé de réduction de température minimale de formation du film | [2002/35] | Prüfungsverfahren | 05.03.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/35] | 29.01.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.06.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.06.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.02.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0581466 (ROHM & HAAS [US]) [A] 1-4 * page 3, line 42 *; | [A]EP0634425 (ROHM & HAAS [US]) [A] 1 * page 3, line 50 *; | [A]US5567761 (SONG ZHIQIANG [US]) [A] 1-4* example 11; table 1 * |