EP1241281 - Zinnplattierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.03.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 16.12.2009 [2009/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shipley Co. L.L.C. 455 Forest Street Marlborough, MA 01752 / US | [2002/38] | Erfinder | 01 /
Heber, Jochen Alpenstrasse 32 6010 Kriens / CH | 02 /
Egli, Andr- Etzeistrasse 28 8712 Staefa / CH | 03 /
Toben, Michael P. 8 Quincy Lane Smithtown, New York 11787 / US | 04 /
Schwager, Felix Rueggiswilstrasse 15 6045 Meggen / CH | [2002/38] | Vertreter | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE 45 1DZ / GB | ||
Frühere [2002/38] | Kent, Venetia Katherine Rohm and Haas (UK) Ltd European Operations Patent Dept. Lennig House 2 Mason's Avenue Croydon, CR9 3NB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02251833.6 | 14.03.2002 | [2002/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010276891P | 16.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 276891 P | [2002/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1241281 | Datum: | 18.09.2002 | Sprache: | EN | [2002/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.06.2002 | Klassifikation | IPC: | C25D5/10, C25D5/12, C23C28/02 | [2002/38] | CPC: |
C07K14/47 (EP);
B32B15/01 (EP);
C22C13/02 (EP);
C25D5/12 (EP);
H01L23/49582 (EP);
A01K2217/05 (EP);
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2003/23] |
Frühere [2002/38] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zinnplattierung | [2002/38] | Englisch: | Tin plating | [2002/38] | Französisch: | Déposition d'étain | [2002/38] | Prüfungsverfahren | 30.03.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/38] | 05.03.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.07.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.06.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.10.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/18] | 03.12.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2005/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH04329891 ; | [X]JPS60155695 ; | [XA]JPH0790674 ; | [A]JP2000195885 ; | [A]JPH03291386 ; | JPH04329891 [ ]; | [X]US4429021 (HIGASHI MITSUO [JP], et al) [X] 1-3,5,6,8,9 * column 8; example -; table 1 *; | [X]US4731301 (HIGUCHI SEIJUN [JP], et al) [X] 1-3,5-9 * example 2; table 3 * * claim 1 *; | [X]EP0468787 (SHINKO ELECTRIC IND CO [JP]) [X] 1,2,5,8,10 * first embodiment *; | [A]US5454929 (KINGHORN DAVID H [US]) [A] 1,2,4,8,10 * claims 1-3,6-9,12,15,16 *; | [A]US5853557 (SOUZA THERESE R [US], et al) [A] 1,2,4,8,10 * abstract * * claims 1,2,5-8 *; | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930402), vol. 017, no. 171, Database accession no. (C - 1044), & JP04329891 A 19921118 (KOBE STEEL LTD) [X] 1-3,6,8-10 * abstract * | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1985, no. 39, Database accession no. 1985-239608, XP002202408 & JPS60155695 A 19850815 (NIPPON STEEL CORP) [X] 1-3,6,8,9 * abstract * | [XA] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1995, no. 22, Database accession no. 1995-167824, XP002202409 & JPH0790674 A 19950404 (MITSUBISHI SHINDO KK) [X] 1,2,6,8,10 * abstract * [A] 3,7,9 | [A] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 2000, no. 55, Database accession no. 2000-581844, XP002202426 & JP2000195885 A 20000714 (FUJITSU LTD) [A] 1,2,5,8,10 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920331), vol. 016, no. 126, Database accession no. (C - 0923), & JP03291386 A 19911220 (NIPPON STEEL CORP) [A] 1,2,8,10 * abstract * | [ ] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, Database accession no. 1980-54256C, XP002202407 & JPH04329891 A 19921118 (KOBE STEEL LTD) [ ] * abstract * | Prüfung | - KUHL ET AL, "Assuring Whisker-free Components", STM MAGAZINE, (1995), pages 48 - 49, XP008031376 |