EP1267273 - Interaktives optisches Speichermedium mit vorgeladenen Schriftzeichen, und Vorrichtung und Verfahren zur Datenwiedergabe aus einem interaktiven optischen Speichermedium [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.04.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.04.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.05.2010 [2010/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | [N/P] |
Frühere [2002/51] | Für alle benannten Staaten SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | Erfinder | 01 /
Chung, Hyun-kwon 104-906 Dongbo Apt., 45 Tanbeol-ri, Gwangju-eub Gwangju-gun, Gyeonggi-do / KR | 02 /
Ko, Jung-wan 103-201 Byucksan Apt., 488 Mangpo-dong, Paldal-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 03 /
Jung, Kij-soo 107-707 Hanshin Apt., 485 Byungjeom-ri, Taean-eub Hwaseong-gun, Gyeonggi-do / KR | 04 /
Kim, Byung-jun 207-404 Jugong Apt., 29 Wooman 2-dong, Paldal-gu Suwon-si, Gyeonggi-do / KR | 05 /
Bak, Bong-gil (101) 11-26 Shillimbon-dong, Gwanak-gu Seoul / KR | [2002/51] | Vertreter | Robinson, Ian Michael Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Frühere [2002/51] | Robinson, Ian Michael Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02254189.0 | 14.06.2002 | [2002/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20010034138 | 16.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2001034138 | KR20010067827 | 01.11.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2001067827 | KR20020009744 | 23.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2002009744 | [2002/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1267273 | Datum: | 18.12.2002 | Sprache: | EN | [2002/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1267273 | Datum: | 13.05.2009 | [2009/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.04.2009 | Klassifikation | IPC: | G06F17/21, G06F17/30 | [2009/19] | CPC: |
H04N9/8205 (EP,US);
G06F40/109 (EP,US);
G11B19/025 (EP,US);
G11B27/105 (EP,US);
G11B27/329 (EP,US);
G11B27/34 (EP,US);
G11B2020/1062 (EP,US);
G11B2220/2562 (EP,US);
H04N5/85 (EP,US);
H04N9/8042 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2002/51] | G06F17/21 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [2010/03] |
Frühere [2002/51] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Interaktives optisches Speichermedium mit vorgeladenen Schriftzeichen, und Vorrichtung und Verfahren zur Datenwiedergabe aus einem interaktiven optischen Speichermedium | [2002/51] | Englisch: | Interactive optical storage medium having preloaded font information, and apparatus and method for reproducing data from interactive optical storage medium | [2002/51] | Französisch: | Support de stockage optique interactif avec police de caractères préchargée, et appareil et procédé de reproduction de données d'un support de stockage optique interactif | [2002/51] | Prüfungsverfahren | 25.06.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2002/51] | 14.11.2009 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/18] | 23.12.2009 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.06.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2009 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US6067565 (HORVITZ ERIC [US]) [X] 1-44 * abstract *; | [X]US6128712 (HUNT V BRUCE [US], et al) [X] 1-44 * abstract * * column 3, line 25 - column 4, line 22 *; | [X]US6151603 (WOLFE MARK A [US]) [X] 1-44 * abstract *; | [X] - BRAD DUNZER, "Why do AVI files delay before playing", GOOGLE GROUPS, (19980216), microsoft.public.powerpoint, URL: http://groups.google.de/group/microsoft.public.powerpoint/browse_thread/thread/73f6c401de694e98/fa42ef9cce8b5d5e?q=powerpoint+player+preload&pli=1, (20090331), XP002522089 [X] 1,13,26,29,36,43 * the whole document * |