EP1382946 - Füllstandsaufnehmer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.08.2015 [2015/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Product Innovation Limited Mill Studios Crane Mead Ware Hertfordshire SG12 9PY / GB | [2007/17] |
Frühere [2004/04] | Für alle benannten Staaten Product Innovation Limited Mill Studio, Crane Mead Ware, Herts SG12 9PY / GB | Erfinder | 01 /
Frank, Peter 39 Gabriels Road London NW2 4DT / GB | [2004/04] | Vertreter | Whitlock, Holly Elizabeth Ann, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Frühere [2012/02] | Brinck, David John Borchardt, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Frühere [2011/21] | Whitlock, Holly Elizabeth Ann, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Frühere [2004/04] | Burke, Steven David, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02254951.3 | 15.07.2002 | [2004/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1382946 | Datum: | 21.01.2004 | Sprache: | EN | [2004/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.01.2003 | Klassifikation | IPC: | G01F23/292 | [2004/04] | CPC: |
G01F23/2921 (EP,US);
Y10S250/90 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2004/42] |
Frühere [2004/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Füllstandsaufnehmer | [2004/04] | Englisch: | Level sensors | [2004/04] | Französisch: | Capteurs de niveau | [2004/04] | Prüfungsverfahren | 19.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/38] | 22.07.2004 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 10.11.2004 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | 10.01.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.10.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.02.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/33] | 24.03.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/33] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.01.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 07.11.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.11.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 23.11.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.07.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.07.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 13.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 10.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 14.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 25.08.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 25.08.2004 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3648521 (AMENDOLIA PASQUALE J) [Y] 9 * column 3, lines 1-70; column 5, lines 3-44; figures 1,4 *; | [X]US4051726 (HASTBACKA ALBIN A) [X] 1-3 * column 1, line 64 - column 2, line 31; figures 1,2 *; | [X]GB2029005 (MARCONI CO LTD) [X] 1-6,10 * page 1, column R, line 3 - page 2, column L, line 27; figures 1-4 *; | [Y]US4956560 (SMITH JR BRUCE D [US], et al) [Y] 7,8 * column 6, line 36 - line 49 *; | [A]US5824916 (POSNER JR PAUL H [US], et al) [A] 6,10 * column 5, lines 28-43; figures 2A,2B,12,13 *; | [A]EP0952432 (BOSSARD AG [CH]) [A] 1,4,5* column 2, line 55 - column 3, line 52; figures 1,2 *; | [XY]FR2791131 (CLESSE IND [FR]) [X] 1-3 * page 5, line 3 - page 6, line 31; figures 1-8 * [Y] 7-9 | Prüfung | US5274245 |