EP1283368 - Verbindungsstruktur für Vakuumpumpe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.01.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.01.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.03.2005 [2005/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BOC Edwards Technologies, Limited 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi Chiba / JP | [N/P] |
Frühere [2003/07] | Für alle benannten Staaten BOC Edwards Technologies, Limited 3-1, Yashiki 4-chome Narashino-shi, Chiba / JP | Erfinder | 01 /
Ishikawa, Takaharu, c/o Seiko Instruments Inc. 8 Nakase 1-chome, Mihama-ku Chiba-shi, Chiba / JP | 02 /
Yamauchi, Akira, c/o Seiko Instruments Inc. 8 Nakase 1-chome, Mihama-ku Chiba-shi, Chiba / JP | [2003/07] | Vertreter | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [2003/07] | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02255529.6 | 07.08.2002 | [2003/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010240093 | 08.08.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001240093 | [2003/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1283368 | Datum: | 12.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/07] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1283368 | Datum: | 05.11.2003 | [2003/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.09.2003 | Klassifikation | IPC: | F04D17/04, F04D29/60, F04D29/66, F04D19/04, F04C23/00 | [2003/45] | CPC: |
F04D19/04 (EP,US);
F04D29/00 (KR);
F04D29/601 (EP,US);
F04D29/668 (EP,US)
|
Frühere IPC [2003/07] | F04D17/04, F04D29/60, F04D29/66 | Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2004/31] |
Frühere [2003/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbindungsstruktur für Vakuumpumpe | [2003/07] | Englisch: | Connecting structure for vacuum pump | [2003/07] | Französisch: | Structure de connection d'une pompe à vide | [2003/07] | Prüfungsverfahren | 07.05.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/11] | 30.09.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/11] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 13.07.2004 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 13.07.2004 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 13.07.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 13.07.2004 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2004 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE10001509 (LEYBOLD VAKUUM GMBH [DE]) [A] 1,2* the whole document *; | [A]EP1118774 (SEIKO SEIKI KK [JP]) [A] 1 * figure 5; claim 1 * |