|
08.04.2015 |
Abschluss des Verfahrens |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.02.2015 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
11.02.2015 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
29.01.2015 |
Entscheidung der Beschwerdekammer |
Beschwerde |
13 |
|
29.01.2015 |
F3032 Zustellung(en) der Entscheidung |
Beschwerde |
1 |
|
26.01.2015 |
F3013 Mündliche Verhandlung: Übersendung des Protokolls |
Beschwerde |
1 |
|
26.01.2015 |
F3314 Mündliche Verhandlung: Protokoll (ex parte) |
Beschwerde |
2 |
|
30.10.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
2 |
|
07.10.2014 |
Rückschein |
Beschwerde |
1 |
|
29.09.2014 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
29.09.2014 |
F3350 Mitteilung bezüglich der mündlichen Verhandlung (Artikel 15 der Verfahresnordnung der Beschwerdekammern) |
Beschwerde |
13 |
|
24.09.2014 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
08.09.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
08.09.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
08.09.2014 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
17.07.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
17.07.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
17.07.2014 |
Eingabe im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
1 |
|
19.05.2014 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.04.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2014 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Beschwerde |
1 |
|
05.11.2012 |
Hinweis auf die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.09.2011 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.06.2010 |
Kammerbesetzung (ausser 325, 337 und 341) |
Beschwerde |
1 |
|
13.10.2009 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
28.09.2009 |
Bearbeitung einer Beschwerde |
Beschwerde |
2 |
|
21.09.2009 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Beschwerde |
1 |
|
14.09.2009 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
1 |
|
14.09.2009 |
Patentansprüche |
Beschwerde |
1 |
|
14.09.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
14.09.2009 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
3 |
|
14.09.2009 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
2 |
|
03.07.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
03.07.2009 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
1 |
|
14.05.2009 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.05.2009 |
Anlage zu einer Mitteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.05.2009 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.05.2009 |
Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.05.2009 |
Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.05.2009 |
Entscheidungsgründe (Anlage) |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
06.05.2009 |
Rechtsmittelbehelf |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.05.2009 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.05.2009 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.05.2009 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.05.2009 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.04.2009 |
Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.04.2009 |
Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.04.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.04.2009 |
Schreiben betreffend die mündliche Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.03.2009 |
Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2009 |
Feststellungen zu Eingaben betreffend mündliche Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.03.2009 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.03.2009 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.03.2009 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.10.2008 |
Empfangsbescheinigung eines Dokuments |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.09.2008 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.09.2008 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.09.2008 |
Vorbereitung der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.03.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.03.2008 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.03.2008 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.03.2008 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.03.2008 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.03.2008 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.03.2008 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.01.2008 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.01.2008 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.01.2008 |
Deckblatt für Fax-Übermittlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.01.2008 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.09.2007 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.09.2007 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.02.2007 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.02.2007 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
21.02.2007 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
21.02.2007 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.01.2007 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.01.2007 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.12.2006 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.09.2006 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.08.2006 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
31.08.2006 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2006 |
Allgemeine Anfrage |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.03.2005 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.09.2004 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.09.2004 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.03.2004 |
Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.02.2004 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.01.2003 |
Anlage zum Europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.01.2003 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.01.2003 |
Europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.01.2003 |
Geänderte Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.09.2002 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.09.2002 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
19.09.2002 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
19.09.2002 |
Zeichnungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.09.2002 |
Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
7 |