EP1401090 - Polaritätsumkehrschaltung für eine Impuls-Gleichstromversorgung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 10.04.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.04.2015 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 13.05.2015 [2015/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yang, Tai-Her No. 59 Chung Hsing 8 Street Si-Hu Town Dzan-Hwa / TW | [N/P] |
Frühere [2004/13] | Für alle benannten Staaten Tai-Her, Yang No 29 Chung Hsing 8 Street Si-Hu Town Dzan-Hwa / TW | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2004/13] | Vertreter | Wright, Howard Hugh Burnby, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2014/25] | Wright, Howard Hugh Burnby, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | ||
Frühere [2009/43] | Thompson, Andrew John, et al Withers & Rogers LLP Goldings House 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | ||
Frühere [2004/13] | Pratt, David Martin, et al Withers & Rogers, Goldings House, 2 Hays Lane London SE1 2HW / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02256491.8 | 19.09.2002 | [2004/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1401090 | Datum: | 24.03.2004 | Sprache: | EN | [2004/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.01.2003 | Klassifikation | IPC: | H02M5/10, H02J7/00 | [2004/13] | CPC: |
H02M1/14 (EP,US);
H02J7/00711 (EP,US);
H02M5/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Polaritätsumkehrschaltung für eine Impuls-Gleichstromversorgung | [2004/13] | Englisch: | Polarity inversion circuit for pulsating DC power supply | [2004/13] | Französisch: | Circuit d'inversion de polarité pour alimentation en courant continu impulsionelle | [2004/13] | Prüfungsverfahren | 23.09.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/48] | 31.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.03.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.2009 | Termin der mündlichen Verhandlung | 06.05.2009 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2015/20] | 06.05.2009 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 20.01.2015 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/20] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 03.07.2009 | Beschwerde eingegangen No. T2000/09 | 14.09.2009 | Begründung eingereicht | 20.01.2015 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders wurde zurückgewiesen | 20.01.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 26.01.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Teilanmeldung(en) | EP10183594.0 Anmeldung zurückgenommen : 04.02.2011 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.08.2006 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.09.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 19.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 30.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2012 | 11   M06   Gebühr entrichtet am   24.01.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4691158 (HASHIMOTO TAKAFUMI [JP], et al); | [A]EP1026769 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 2-6 * the whole document *; | [A]US6278260 (YANG TAI-HER [TW]) [A] 2-6 * abstract *; | [X] - KAZIMIERCZUK M K ET AL, "CLASS D VOLTAGE-SWITCHING INVERTER WITH TAPPED RESONANT INDUCTOR", IEE PROCEEDINGS B. ELECTRICAL POWER APPLICATIONS, INSTITUTION OF ELECTRICAL ENGINEERS. STEVENAGE, GB, (19930501), vol. 140, no. 3 PART B, pages 177 - 185, XP000304271 [X] 1,7,8 * the whole document * | [X] - FUJII M ET AL, "Resonant DC/DC converter with class D inverter and class E synchronous rectifier using thinned-out method", TELECOMMUNICATIONS ENERGY CONFERENCE, 1995. INTELEC '95., 17TH INTERNATIONAL THE HAGUE, NETHERLANDS 29 OCT.-1 NOV. 1995, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19951029), ISBN 0-7803-2750-0, pages 496 - 501, XP010161282 [X] 1,7,8 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/INTLEC.1995.499002 |