EP1300959 - Tragbares Telefon mit Gurtsystem und dazugehöriges Verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.06.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.07.2004 [2004/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2003/15] | Erfinder | 01 /
Lehtonen, Jarmo Verkaranta 3 C 72 20660 Littoinen / FI | [2003/15] | Vertreter | Read, Matthew Charles, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Frühere [2003/15] | Read, Matthew Charles, et al Venner Shipley & Co. 20 Little Britain London EC1A 7DH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02256619.4 | 24.09.2002 | [2003/15] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010970777 | 05.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 970777 | [2003/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1300959 | Datum: | 09.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.01.2003 | Klassifikation | IPC: | H04B1/38, A45F5/00 | [2003/15] | CPC: |
A45F5/02 (EP,US);
A45F5/021 (EP,US);
H04B1/3888 (EP,US);
A45F2003/002 (EP,US);
A45F2003/006 (EP,US);
A45F2005/008 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | [2004/01] |
Frühere [2003/15] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tragbares Telefon mit Gurtsystem und dazugehöriges Verfahren | [2003/15] | Englisch: | Mobile phone strap holder apparatus and method | [2003/15] | Französisch: | Téléphone portable avec système de sangle et procédé correspondant | [2003/15] | Prüfungsverfahren | 10.10.2003 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2004/30] | 12.02.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2004/30] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 18.11.2003 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 18.11.2003 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 18.11.2003 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2266452 (NOKIA MOBILE PHONES LTD [FI]) [A] 1 * page 4, line 16 - page 7, line 3 *; | [A]WO9956448 (MICHALERIS MICHALIS [GR]) [A] 1 * page 9, lines 16-31 *; | [A]DE19833517 (FABRA VERTRIEBSGESELLSCHAFT MB [DE]) [A] 1,5,7,8* column 4, lines 14-44 *; | [A]US6094566 (DASENT MARLON GEORGE [US], et al) [A] 1 * column 1, line 58 - column 4, line 45 * |