EP1316747 - Gleitringdichtungsanordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.03.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.04.2007 [2007/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eagle Industry Co., Ltd. 12-15, Shiba-Daimon 1-chome Minato-ku Tokyo 105-8587 / JP | [N/P] |
Frühere [2006/20] | Für alle benannten Staaten EAGLE INDUSTRY Co., Ltd. 12-15, Shiba-Daimon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8587 / JP | ||
Frühere [2003/23] | Für alle benannten Staaten EAGLE INDUSTRY Co., Ltd. 12-15, Shiba-Daimon 1-chome, Minato-ku Tokyo 105-8587 / JP | Erfinder | 01 /
Takahashi, Hidekazu, Eagle Industry Co., Ltd. 1-12-15 Shiba-Daimon, Minato-ku Tokyo 105-8587 / JP | [2003/23] | Vertreter | Feakins, Graham Allan, et al Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow, G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2003/23] | Feakins, Graham Allan, et al RAWORTH, MOSS & COOK RAWORTH HOUSE 36 Sydenham Road Croydon, Surrey CRO 2EF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02258230.8 | 29.11.2002 | [2003/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010366325 | 30.11.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001366325 | [2003/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1316747 | Datum: | 04.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/23] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1316747 | Datum: | 17.03.2004 | [2004/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1316747 | Datum: | 17.05.2006 | Sprache: | EN | [2006/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.02.2004 | Klassifikation | IPC: | F16J15/34 | [2003/23] | CPC: |
F16J15/3488 (EP,US);
F16J15/3464 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2004/50] |
Frühere [2003/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gleitringdichtungsanordnung | [2003/23] | Englisch: | Mechanical seal device | [2003/23] | Französisch: | Garniture mécanique d'étanchéité | [2003/23] | Prüfungsverfahren | 23.08.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/43] | 10.11.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.03.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.08.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.03.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.03.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.02.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1101882 (US METALLIC PACKING COMPANY LT, et al) [A] 1,4 * column 7, lines 38-57 * * figures 3,4 *; | [Y]DE1269852 (FILTON LTD) [Y] 5 * column 3, lines 5-8 * * column 4, lines 25-37 * * figure 1 *; | [A]US5188377 (DRUMM KEVIN R [CA]) [A] 1,5 * column 7, lines 49-55 ** figures 2-5 *; | [XY]US5199720 (RADOSAV JON J [US], et al) [X] 1-4 * column 4, lines 62-68 * * column 5, lines 8-24 * * column 6, lines 9-14 * * column 6, lines 57-60 * * column 15, lines 2-10 * * figures 4A,4C,5C,6,7,9 * [Y] 5; | [A]US5913520 (CLARK MARLEN S [US], et al) [A] 1,4 * figure 2 * |