EP1316595 - Feuchtigkeitshärtbare Klebstoffe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 17.06.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.06.2011 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 20.07.2011 [2011/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia, PA 19106-2399 / US | [N/P] |
Frühere [2008/07] | Für alle benannten Staaten ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia Pennsylvania 19106-2399 / US | ||
Frühere [2003/23] | Für alle benannten Staaten ROHM AND HAAS COMPANY 100 Independence Mall West Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399 / US | Erfinder | 01 /
Shah, Pankaj 852 Woodmar Drive Crystal Lake, Illinois 60014 / US | [2003/23] | Vertreter | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Kent, Venetia Katherine Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE 45 1DZ / GB | ||
Frühere [2003/23] | Kent, Venetia Katherine Rohm and Haas (UK) Ltd European Operations Patent Dept. Lennig House 2 Mason's Avenue Croydon, CR9 3NB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02258319.9 | 03.12.2002 | [2003/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010334433P | 03.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 334433 P | [2003/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1316595 | Datum: | 04.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1316595 | Datum: | 13.02.2008 | Sprache: | EN | [2008/07] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP1316595 | Datum: | 20.07.2011 | Sprache: | EN | [2011/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.2003 | Klassifikation | IPC: | C09J5/06, C08G18/12, C08K3/36, C09J11/04 | [2003/23] | CPC: |
C09J11/04 (EP,US);
C08G18/12 (EP,US);
C08G18/4018 (EP,US);
C08G18/4202 (EP,US);
C08K3/36 (EP,US);
C09J5/06 (EP,US);
C08G2170/20 (EP,US);
C08L75/04 (EP,US);
C08L83/04 (EP,US);
| C-Set: |
C08G18/12, C08G18/307 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2004/09] |
Frühere [2003/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Feuchtigkeitshärtbare Klebstoffe | [2003/23] | Englisch: | Moisture-curing adhesives | [2003/23] | Französisch: | Adhésifs durcissables par l'humidité | [2003/23] | Prüfungsverfahren | 03.12.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/23] | 16.07.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.11.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.11.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
13.11.2008
ADMISSIBLE Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | [2008/52] | 18.12.2008 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 29.06.2009 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 07.10.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 17.10.2010 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 11.11.2010 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 11.11.2010 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 29.03.2011 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 07.06.2011 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0386879 (BOSTIK LTD [GB], et al) [A] 1,3-5 * page 2, line 26 - page 3, line 8; claims 1-8 *; | [A]DE4234273 (SUNSTAR ENGINEERING INC [JP]) [A] 1* page 2, line 52 - page 4, line 61; claims 1,2 *; | [A]DE19512551 (SCHELLER GEORG [DE]) [A] 1,3 * page 1, line 9 - line 38 * * page 3, line 6 - line 24; claims 1-9 *; | [A]EP0764670 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) [A] 1,3-5 * page 3, line 12 - page 7, line 56; claims 1,2 * | Einspruch | WO9623845 | EP0827994 |