EP1323916 - Steuersystem für die Starterklappe eines Vergasers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 29.04.2009 [2009/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minami Aoyama 2-chome, Minato-ku Tokyo / JP | [2008/21] |
Frühere [2003/27] | Für alle benannten Staaten Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 1-1, Minami Aoyama 2-chome, Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Kojima, Hiroaki, c/o K.K. Honda Gijutsu Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi, Saitama / JP | 02 /
Moriyama, Hiroshi, c/o K.K. Honda Gijutsu Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi, Saitama / JP | 03 /
Tamamoto, Ryuhei, c/o K.K. Honda Gijutsu Kenkyusho, 4-1, Chuo 1-chome Wako-shi, Saitama / JP | [2003/27] | Vertreter | Piésold, Alexander James Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2003/27] | Piésold, Alexander J. Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02258972.5 | 24.12.2002 | [2003/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010397757 | 27.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001397757 | JP20010397758 | 27.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001397758 | JP20010397759 | 27.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001397759 | JP20010397760 | 27.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001397760 | JP20020207147 | 16.07.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002207147 | [2003/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1323916 | Datum: | 02.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1323916 | Datum: | 07.06.2006 | [2006/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1323916 | Datum: | 21.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.05.2006 | Klassifikation | IPC: | F02M1/10 | [2003/27] | CPC: |
F02M19/122 (EP,US);
F02M1/10 (EP,US);
F16F9/12 (EP,US);
F16F9/53 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT [2007/07] |
Frühere [2003/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steuersystem für die Starterklappe eines Vergasers | [2003/27] | Englisch: | Control system for choke valve of carburetor | [2003/27] | Französisch: | Système de régulation pour le starter d'un carburateur | [2003/27] | Prüfungsverfahren | 23.06.2006 | Prüfungsantrag gestellt [2006/31] | 05.10.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.12.2006 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 12.04.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | 04.06.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 14.08.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.11.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.02.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/18] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 14.08.2007 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.08.2007 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 12.09.2007 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 25.01.2007 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 25.01.2007 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3147320 (JOHN TUBB REGINALD) [A] 1-14 * figure - * * column 4, line 63 - line L *; | [A]US3575391 (BRAUN PAUL E, et al) [A] 1-14 * abstract * * column 1, line 39 - column 2, line 34 *; | [XA]US3837322 (SHISHIDO T, et al) [X] 1,3,4,8 * abstract * * column 2, line 22 - column 4, line 46 * [A] 2,5-7,9-14; | [XAY]US3907944 (NAKADA MASAHIKO) [X] 1,3 * abstract * * column 1, line 57 - column 2, line 23 * * column 2, line 44 - column 4, line 2 * [A] 2,4-9,11-14 [Y] 10; | [A]US4515126 (KESSLER JOCHEN [DE]) [A] 1-14 * abstract ** column 2, line 30 - column 3, line 20 *; | [YA]US5309875 (GAULT ROGER T [US]) [Y] 10 * abstract * * column 3, line 12 - line 32 * * column 3, line 61 - column 4, line 63 * * column 5, line 22 - line 62 * [A] 1-9,11-14 | vom Anmelder | JPS6324354U |