EP1258695 - Geschossboden für eine mit einem elektrischen Zünder versehene Munition [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.06.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 14.10.2009 [2009/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GIAT Industries 13, route de la Minière 78000 Versailles / FR | [2006/32] |
Frühere [2002/47] | Für alle benannten Staaten GIAT INDUSTRIES 13, route de la Minière 78000 Versailles / FR | Erfinder | 01 /
Pierrot, Jean-François 558 route de Berry Bouy 18230 Saint Doulchard / FR | 02 /
Taillandier, Jean-Luc 13 rue Victor Hugo 18110 Fussy / FR | [2002/47] | Vertreter | Célanie, Christian Cabinet Célanie 5 Avenue de Saint Cloud B.P. 214 78002 Versailles Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2002/47] | Célanie, Christian Cabinet Célanie, 13 route de la Minière, BP 214 78002 Versailles Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02291111.9 | 03.05.2002 | [2002/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20010006688 | 18.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0106688 | [2002/47] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1258695 | Datum: | 20.11.2002 | Sprache: | FR | [2002/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1258695 | Datum: | 09.08.2006 | Sprache: | FR | [2006/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.07.2002 | Klassifikation | IPC: | F42B5/08, F42C19/12 | [2002/47] | CPC: |
F42B5/181 (EP,US);
F42B5/08 (EP,US);
F42C19/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2002/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Geschossboden für eine mit einem elektrischen Zünder versehene Munition | [2002/47] | Englisch: | Boat tail for ammunition provided with an electric igniter | [2002/47] | Französisch: | Culot pour munition destiné à recevoir un allumeur électrique | [2002/47] | Prüfungsverfahren | 27.12.2002 | Prüfungsantrag gestellt [2003/10] | 22.02.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.05.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 18.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.08.2006 | CY | 09.08.2006 | FI | 09.08.2006 | IE | 09.08.2006 | IT | 09.08.2006 | NL | 09.08.2006 | TR | 09.08.2006 | DK | 09.11.2006 | GR | 10.11.2006 | ES | 20.11.2006 | PT | 09.01.2007 | LU | 03.05.2007 | [2009/42] |
Frühere [2009/38] | AT | 09.08.2006 | |
CY | 09.08.2006 | ||
FI | 09.08.2006 | ||
IE | 09.08.2006 | ||
IT | 09.08.2006 | ||
NL | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
GR | 10.11.2006 | ||
ES | 20.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
LU | 03.05.2007 | ||
Frühere [2008/21] | AT | 09.08.2006 | |
FI | 09.08.2006 | ||
IE | 09.08.2006 | ||
IT | 09.08.2006 | ||
NL | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
GR | 10.11.2006 | ||
ES | 20.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
Frühere [2007/38] | AT | 09.08.2006 | |
FI | 09.08.2006 | ||
IE | 09.08.2006 | ||
IT | 09.08.2006 | ||
NL | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
ES | 20.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
Frühere [2007/27] | AT | 09.08.2006 | |
FI | 09.08.2006 | ||
IE | 09.08.2006 | ||
NL | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
ES | 20.11.2006 | ||
PT | 09.01.2007 | ||
Frühere [2007/25] | AT | 09.08.2006 | |
FI | 09.08.2006 | ||
IE | 09.08.2006 | ||
NL | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
ES | 20.11.2006 | ||
Frühere [2007/23] | AT | 09.08.2006 | |
FI | 09.08.2006 | ||
NL | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
ES | 20.11.2006 | ||
Frühere [2007/22] | FI | 09.08.2006 | |
NL | 09.08.2006 | ||
DK | 09.11.2006 | ||
ES | 20.11.2006 | ||
Frühere [2007/19] | FI | 09.08.2006 | |
NL | 09.08.2006 | ||
ES | 20.11.2006 | ||
Frühere [2007/11] | FI | 09.08.2006 | |
ES | 20.11.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2056631 (BUCK CHEM TECH WERKE) [A] 1* page 4, lines 62-75; figure 1 *; | [X]EP0310517 (FRANCE ETAT [FR]) [X] 1,3,4,6-8 * column 3, line 14 - column 4, line 46; figures 2-8 *; | [A]WO9530874 (GEN DYNAMICS LAND SYSTEMS INC [US]) [A] 1,8 * page 19, lines 13-20; figures 20,21 *; | [X]DE19853291 (TZN FORSCHUNG & ENTWICKLUNG [DE]) [X] 1,3,4,6,8 * column 2, lines 4-30; figures 1,2 * | vom Anmelder | US5355764 | US5503081 | EP0905470 | FR20000004735 |