EP1422002 - ROLLENBIEGEMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.06.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.06.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 08.07.2009 [2009/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Steel Corporation 6-3, Ohtemachi-2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/31] | Für alle benannten Staaten Nippon Steel Corporation 6-3, Ohtemachi-2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | ||
Frühere [2004/22] | Für alle benannten Staaten NIPPON STEEL CORPORATION 6-3, Ohtemachi-2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | Erfinder | 01 /
FUKUCHI, Hiroshi, NIPPON STEEL CORPORATION Technical Development Bureau, 20-1, Shintomi Futtsu-shi, Chiba 293-8511 / JP | 02 /
MITAKE, Hiroyuki, NIPPON STEEL CORPORATION Technical Development Bureau, 20-1, Shintomi Futtsu-shi, Chiba 293-8511 / JP | 03 /
KOHINATA, Shizuo, NIPPON STEEL CORPORATION Technical Development Bureau, 20-1, Shintomi Futtsu-shi, Chiba 293-8511 / JP | 04 /
UDA, Kiyoshi, NIPPON STEEL CORPORATION Technical Development Bureau, 20-1, Shintomi Futtsu-shi, Chiba 293-8511 / JP | 05 /
HAENO, Tsutomu, NIPPON STEEL CORPORATION Technical Development Bureau, 20-1, Shintomi Futtsu-shi, Chiba 293-8511 / JP | 06 /
ISHIBASHI, Hiroo, NIPPON STEEL CORP. KIMITSU WORKS 1, Kimitsu Kimitsu-shi, Chiba 299-1193 / JP | [2004/22] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2004/22] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02702881.0 | 11.03.2002 | [2004/22] | WO2002JP02260 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010235698 | 03.08.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001235698 | JP20020026164 | 01.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002026164 | JP20020047223 | 22.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002047223 | [2004/22] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03013754 | Datum: | 20.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1422002 | Datum: | 26.05.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.02.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1422002 | Datum: | 30.07.2008 | Sprache: | EN | [2008/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 20.02.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.2006 | Klassifikation | IPC: | B21D5/14 | [2004/22] | CPC: |
B21D5/146 (EP,US);
B21D5/143 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [2008/31] |
Frühere [2004/22] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ROLLENBIEGEMASCHINE | [2004/22] | Englisch: | BENDING ROLL MACHINE | [2004/22] | Französisch: | MACHINE A ROULER | [2004/22] | Eintritt in die regionale Phase | 12.02.2004 | Übersetzung eingereicht | 12.02.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.02.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 12.02.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.02.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.04.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 12.02.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/22] | 16.01.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.07.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.08.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.12.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.01.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.06.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.06.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]JPH0970622 ; | [XA]US186124 (ABNER C GOODELL) [X] 1,5 * the whole document * [A] 3,6; | [X]US3899911 (OGIER PAUL, et al) [X] 1,2,4,11 * the whole document *; | [XA]US4063442 (MARTIN SR ROBERT P) [X] 1-5,7,8,10 * column 2, line 8 - column 4, line 28; figures 1,2 * [A] 6 | [AD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19970731), vol. 1997, no. 07, & JP09070622 A 19970318 (ISEL KK) [AD] 1 * abstract * | Internationale Recherche | [X]JPH08150417 (INOUE SANGYO); | [Y]JPS4612684Y ; | [Y]JPS57175026 (MATSUTANI SEISAKUSHO); | [Y]JPH1086232 (GUNZE KK); | [Y]JPH11100111 (HONDA SANGYO KK) |