EP1383466 - KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN UND PARFUMS ENTHALTEND BERNSTEIN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.03.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.03.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 19.04.2006 [2006/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fabryka Kosmetykow "Pollena-Ewa" S.A. ul. 6 Sierpnia 15/17 pl-90-616 Lodz / PL | [2004/05] | Erfinder | 01 /
PAWLAK, Krzysztof ul. Kasowa 4 m.4 PL-93-173 Lodz / PL | 02 /
KILIAN, Henryka ul. Konstytucyjna 9 PL-90-155 Lodz / PL | 03 /
MACIERZYNSKA, Ewa ul. Bulgarska 8a PL-93-364 Lodz / PL | 04 /
KACZMARSKA, Hanna ul. Piotrkowska 247 PL-90-456 Lodz / PL | 05 /
WIEJACKA, Jadwiga ul. Elsnera 9 PL-92-504 Lodz / PL | 06 /
KASZCZYK, Grazyna ul. Dworcowa 2 a PL-91-120 Galkow Duzy / PL | 07 /
KWIECINSKA, Danuta ul. Bardowskiego 52 PL-91-084 Lodz / PL | [2004/05] | Vertreter | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Frühere [2006/12] | Schwabe - Sandmair - Marx Patentanwälte P.O. Box 86 02 45 81629 München / DE | ||
Frühere [2004/05] | Teipel, Susanne, Dr. Schwabe, Sandmair, Marx Patentanwälte Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02702998.2 | 14.03.2002 | [2004/05] | WO2002PL00021 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | PL20010347279 | 24.04.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PL 34727901 | [2004/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02085314 | Datum: | 31.10.2002 | Sprache: | EN | [2002/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1383466 | Datum: | 28.01.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.10.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.10.2002 | Klassifikation | IPC: | A61K7/00, A61K7/46 | [2004/05] | CPC: |
A61Q13/00 (EP);
A61K8/965 (EP);
A61K2800/28 (EP);
A61Q1/02 (EP);
A61Q15/00 (EP);
A61Q19/00 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN UND PARFUMS ENTHALTEND BERNSTEIN | [2004/05] | Englisch: | COSMETIC AND PERFUME PRODUCTS WITH AMBER | [2004/05] | Französisch: | PRODUITS COSMETIQUES ET PARFUMANTS A BASE D'AMBRE | [2004/05] | Eintritt in die regionale Phase | 04.11.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.11.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.11.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.11.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/05] | 01.10.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/16] | 10.11.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2004 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   30.04.2004 | 31.03.2005 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH09227334 ; | [X]EP1062944 (SHINETSU CHEMICAL CO) [X] 1,2,8,10,11,15 * example 4 *; | [X]US4818747 (GIERSCH WOLFGANG K ET AL) [X] 1,2,10,15 * example 3 *; | [A]JPS54117037 (SEIKEN KAGAKU KK) [A] 1-16 * the whole document * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19980130), vol. 1998, no. 01, & JP09227334 A 19970902 (SAWAGUCHI MAREYOSHI;SHIYOUYAKU KODO RIYOU KENKYUSHO:KK) [X] 1-3,5-7,10,11,15 * abstract * |