EP1383971 - AUFFANGSYSTEM FÜR FLIESSFÄHIGE MATERIALIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.10.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 02.11.2011 [2011/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Arellanes, Al M. Pier 54, Terry Francois Boulevard, Suite 202 San Francisco, CA 94107 / US | [2008/51] |
Frühere [2004/05] | Für alle benannten Staaten Arellanes, Al M. Pier 54, Terry Francois Boulevard, Suite 202 San Francisco, CA 94107 / US | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2004/05] | Vertreter | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Frühere [2004/05] | Harrison Goddard Foote Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02706486.4 | 28.02.2002 | [2004/05] | WO2002US06344 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010272128P | 28.02.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 272128 P | US20010274738P | 09.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 274738 P | [2004/21] |
Frühere [2004/05] | US20010274738P | 28.02.2001 | |
US20010272128P | 09.03.2001 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02068770 | Datum: | 06.09.2002 | Sprache: | EN | [2002/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1383971 | Datum: | 28.01.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.09.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1383971 | Datum: | 17.12.2008 | Sprache: | EN | [2008/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 06.09.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.10.2004 | Klassifikation | IPC: | E02B3/10 | [2004/36] | CPC: |
E02B3/108 (EP,US);
E02B3/127 (EP,US);
E02D29/02 (EP,US)
|
Frühere IPC [2004/05] | E04C2/42 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/05] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUFFANGSYSTEM FÜR FLIESSFÄHIGE MATERIALIEN | [2004/05] | Englisch: | FLUENT MATERIAL CONFINEMENT SYSTEM | [2004/05] | Französisch: | SYSTEME DE CONFINEMENT DE MATIERE FLUIDE | [2004/05] | Eintritt in die regionale Phase | 29.09.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.09.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 29.09.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.09.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.09.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 29.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/05] | 06.10.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.06.2007 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 01.08.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.08.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.09.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/48] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 01.08.2007 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 01.08.2007 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 17.08.2007 | Entscheidung abgesandt | 14.07.2006 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.07.2006 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.07.2006 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.08.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2006 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   13.07.2006 | 28.02.2007 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   28.08.2007 | 29.02.2008 | 07   M06   Gebühr entrichtet am   29.08.2008 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.12.2008 | BE | 17.12.2008 | CY | 17.12.2008 | DK | 17.12.2008 | FI | 17.12.2008 | IT | 17.12.2008 | NL | 17.12.2008 | TR | 17.12.2008 | CH | 28.02.2009 | IE | 28.02.2009 | LI | 28.02.2009 | LU | 28.02.2009 | MC | 28.02.2009 | FR | 02.03.2009 | GB | 17.03.2009 | SE | 17.03.2009 | GR | 18.03.2009 | ES | 28.03.2009 | PT | 18.05.2009 | DE | 01.09.2009 | [2011/43] |
Frühere [2011/21] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
IT | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
IE | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
LU | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
FR | 02.03.2009 | ||
GB | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
GR | 18.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
DE | 01.09.2009 | ||
Frühere [2011/14] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
IT | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
IE | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
FR | 02.03.2009 | ||
GB | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
GR | 18.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
DE | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/47] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
IE | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
FR | 02.03.2009 | ||
GB | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
GR | 18.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
DE | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/23] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
IE | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
FR | 02.03.2009 | ||
GB | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
DE | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/21] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
IE | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
FR | 02.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
DE | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/09] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
IE | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
DE | 01.09.2009 | ||
Frühere [2010/07] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
IE | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Frühere [2009/47] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Frühere [2009/46] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
DK | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Frühere [2009/42] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Frühere [2009/40] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Frühere [2009/38] | BE | 17.12.2008 | |
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Frühere [2009/33] | BE | 17.12.2008 | |
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
Frühere [2009/32] | BE | 17.12.2008 | |
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
Frühere [2009/25] | FI | 17.12.2008 | |
NL | 17.12.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE8015458U (VIGNON, J-F) [A] 1* page 3; figure 1 *; | [A]US4945689 (JOHNSON JR ROBERT H [US]) [A] 1 * column A; figures 1,3,4 * | Internationale Recherche | [Y]US2121173 (MATHEW MACPHERSON WILLIAM); | [Y]US3123207 ; | [Y]US4405045 (VILLA-REAL ANTONY-EUCLID C [US]); | [X]US4785604 (JOHNSON JR ROBERT H [US]); | [Y]US5147150 (BERKHOUT HENDRIK C [NL], et al); | [Y]US5237601 (BOUTET JOHN C [US], et al) |