EP1365873 - VERFAHREN ZUM ERMITTELN VON KENNDATEN EINES OSZILLATIONSSYSTEMS EINER OSZILLIERENDEN STRANGGIESSKOKILLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.05.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.05.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.07.2005 [2005/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SMS Demag Aktiengesellschaft Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE | Für alle benannten Staaten Salzgitter AG Gerhard-Lucas-Meyer-Strasse 3-5 31226 Peine / DE | [2003/49] | Erfinder | 01 /
MÜLLER, Peter Guldener kamp 75 38239 Salzgitter / DE | 02 /
VON WYL, Horst Kiebitzmühlenstrasse 4 47169 Duisburg / DE | 03 /
FEST, Thomas Römerstrasse 110b 47228 Duisburg / DE | 04 /
WEISSBUCH, Frank Kirchstrasse 165 46539 Dinslaken / DE | 05 /
SCHWARZ, Michael Lützowstrasse 34a 46147 Oberhausen / DE | [2004/13] |
Frühere [2003/49] | 01 /
MÜLLER, Peter Guldener kamp 75 38239 Salzgitter / DE | ||
02 /
VON WYL, Horst Kiebitzmühlenstrasse 4 47169 Duisburg / DE | |||
03 /
FEST, Thomas Römerstrasse 110b 47228 Duisburg / DE | |||
04 /
WEISSBUCH, Frank Kirchstrasse 165 46539 Dinslaken / DE | |||
05 /
SCHWARZ, Michael Bruchsteg 47 46147 Oberhausen / DE | Vertreter | Valentin, Ekkehard Patentanwälte Hemmerich, Valentin, Gihske, Grosse Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | [N/P] |
Frühere [2003/49] | Valentin, Ekkehard, Dipl.-Ing. Patentanwälte Hemmerich, Valentin, Gihske, Grosse, Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02719905.8 | 23.02.2002 | [2003/49] | WO2002EP01926 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001110081 | 02.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10110081 | [2003/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02070172 | Datum: | 12.09.2002 | Sprache: | DE | [2002/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1365873 | Datum: | 03.12.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.09.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1365873 | Datum: | 14.07.2004 | Sprache: | DE | [2004/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.09.2002 | Klassifikation | IPC: | B22D11/053, B22D11/16, B22D11/22 | [2003/49] | CPC: |
B22D11/053 (EP);
B22D11/165 (EP);
B22D11/166 (EP);
B22D11/22 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE [2004/29] |
Frühere [2003/49] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM ERMITTELN VON KENNDATEN EINES OSZILLATIONSSYSTEMS EINER OSZILLIERENDEN STRANGGIESSKOKILLE | [2003/49] | Englisch: | METHOD FOR DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF AN OSCILLATION SYSTEM IN AN OSCILLATING CONTINUOUS CASTING MOULD | [2003/49] | Französisch: | PROCEDE POUR DETERMINER LES CARACTERISTIQUES D'UN SYSTEME D'OSCILLATION D'UNE COQUILLE OSCILLANTE POUR COULEE CONTINUE | [2003/49] | Eintritt in die regionale Phase | 16.07.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.07.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.07.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.09.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 16.07.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/49] | 30.01.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.03.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.03.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.04.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XDA]WO9633035 (MANNESMANN AG [DE], et al) [XD] 15-17 * page 7, line 10 - line 14; figures 1-4; claims 1-9 * [A] 1; | [XA]EP0992302 (SCHLOEMANN SIEMAG AG [DE]) [X] 15-17 * paragraph [0033]; figure 1; claim 10 * [A] 1,3; | [A]US4615375 (BOWER JOHN E [US], et al); | [A]US3893502 (SLAMAR FRANK); | [A]US4532975 (IVES KENNETH D [US]) |