EP1436139 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES UNTERLEIBGÜRTELS UND FORMWERKZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.03.2007 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.05.2007 [2007/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hyundae Medical Co., Ltd. 1242-7, Jeongwang-2dong Siheung 429-848 / KR | [2004/29] | Erfinder | 01 /
CHAE, Joon-suk, Mockdong-shinsigaji Apartment 1411 Dong 104 Ho, 329, Shinjung-dong Yangcheon-gu, Seoul 158-070 / KR | [2004/29] | Vertreter | Bankes, Stephen Charles Digby, et al Baron Warren Redfern 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW / GB | [N/P] |
Frühere [2004/29] | Bankes, Stephen Charles Digby, et al BARON & WARREN 19 South End Kensington London W8 5BU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02720658.0 | 19.04.2002 | [2004/29] | WO2002KR00721 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20010063558 | 16.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 2001063558 | [2004/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03033245 | Datum: | 24.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1436139 | Datum: | 14.07.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.04.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 24.04.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.06.2005 | Klassifikation | IPC: | B29C65/04, A61F5/02 | [2006/20] | CPC: |
B29C66/472 (EP,US);
B29C65/04 (EP,KR,US);
A61F5/028 (EP,US);
B29C66/1122 (EP,US);
B29C66/433 (EP,US);
B29C66/45 (EP,US);
|
Frühere IPC [2005/17] | B29C65/04, A61H21/00, A61F5/02 | ||
Frühere IPC [2004/29] | B29C65/04, A61H21/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2006/27] |
Frühere [2004/29] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES UNTERLEIBGÜRTELS UND FORMWERKZEUG | [2004/29] | Englisch: | METHOD OF MANUFACTURING AN ABDOMINAL BELT AND MOULD | [2004/29] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION D'UNE CEINTURE ABDOMINALE, ET MOULE CORRESPONDANT | [2006/20] |
Frühere [2004/29] | PROCEDE DE FABRICATION DE CEINTURE ABDOMINALE, ET MOULE CORRESPONDANT | Eintritt in die regionale Phase | 30.05.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.05.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 30.05.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.05.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.05.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/29] | 19.08.2005 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.10.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.06.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.10.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2007/18] | 08.12.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2007/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS60131226 ; | [A]US3234064 (GEORGE SMITH) [A] 1,2 * column 2, line 11 - column 3, line 12 ** figure - *; | [A]US4743328 (ZWIRNER GERHARD [DE]) [A] 1,2 * abstract *; | [X]WO9532690 (ROYCE MEDICAL CO [US]) [X] 1,2 * page 14, line 26 - page 21, line 27 * * figures 11-18 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19851120), vol. 009, no. 294, Database accession no. (M - 431), & JP60131226 A 19850712 (TOSHIO NISHINO) [A] 1,2 * abstract * | Internationale Recherche | [A]US5690609 (HEINZE III FRANK D [US]); | [A]KR20000066548 (JANG IK CHUN [KR]); | [A]KR20000073327 (IDEANURI [KR]); | [A]US4836194 (SEBASTIAN PETER R [US], et al); | [A]JPH10245701 (KUSAKABE TAKESHI); | [A]JP2000005207 (KANEKO MARIKO) |